Kučerky, bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kučerky, bytové družstvo (15528570) je Družstvo. Sídlí na adrese Výstavní 231/16, 66444 Ořechov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 1991 Kučerky, bytové družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kučerky, bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kučerky, bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 4. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXXV 31 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15528570 | |
Jméno: | Kučerky, bytové družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 10.4.1991 |
Zapsána dne: | 10.4.1991 | |
Krajský soudu v Brně usnesením ze dne 1.2.2022, které nabylo právní moci dne 3.3.2022, č.j. 18 Cm 237/2021-55 ustanovil družstvu hmotněprávního opatrovníka. | 8.3.2022 - 12.12.2022 | |
Způsob zřízení: Usnesením ustavující členské schůze konané dne 29.11.1990. | 12.5.1993 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 7.1.1993 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst.l opbch.zák. a § 9 odst.6 písm a) zák.č. 42/1992. | 12.5.1993 | |
Způsob zřízení: Usnesením ustavující členské schůze konané dne 29.11.1990 Právní poměry: se řídí podle stanov přijatých na ustavující členské schůzi dne 29. 11. 1990. Ručení: je upraveno v čl. 24 stanov | 10.4.1991 - 12.5.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Výstavní 231/16, Ořechov 66444, Česká republika | 29.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Výstavní 16, Ořechov 66444, Česká republika | 30.3.1998 - 29.6.2015 |
Adresa: | Výstavní 16, Ořechov , Česká republika | 12.5.1993 - 30.3.1998 |
Adresa: | , Ořechov u Brna , Česká republika | 10.4.1991 - 12.5.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spo- jených s bydlením. | 10.4.1991 |
místopředseda představenstva | Vladimíra Žižková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | Zahradní 209/22, 66444 Ořechov |
místopředseda představenstva | Lubomír Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | Polní 725/16a, 66444 Ořechov |
předseda představenstva | Lukáš Horký |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 |
Adresa | Zahradní 209/22, 66444 Ořechov |
místopředseda představenstva | Jaromír Krejčíř |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 27.7.2022 |
Adresa | Výstavní 224/5, 66444 Ořechov |
předseda představenstva | Alena Janíčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 27.7.2022 |
Adresa | Zahradní 208/20, 66444 Ořechov |
člen představenstva | Vladimíra Žižková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 27.7.2022 |
Adresa | Zahradní 209/22, 66444 Ořechov |
člen představenstva | Tomáš Rumíšek |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2019 do 27.7.2022 |
Adresa | Výstavní 223/3, 66444 Ořechov |
člen představenstva | Tomáš Rumíšek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 15.5.2019 |
Adresa | 153, 69674 Javorník |
místopředseda představenstva | Miroslav Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2015 do 21.10.2016 |
Adresa | Brněnská 318/5, 66444 Ořechov |
Předseda představenstva | Alena Janíčková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2015 do 21.10.2016 |
Adresa | Zahradní 208/20, 66444 Ořechov |
člen představenstva | Ing. Petr Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2015 do 21.10.2016 |
Adresa | Výstavní 231/16, 66444 Ořechov |
člen představenstva | Milena Kovářová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2015 do 21.10.2016 |
Adresa | Kout 35/8, 66444 Ořechov |
člen představenstva | Marie Šenkýřová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2015 do 21.10.2016 |
Adresa | Zahradní 208/20, 66444 Ořechov |
člen představenstva | Milič César |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2015 do 21.10.2016 |
Adresa | Výstavní 229/12, 66444 Ořechov |
místopředseda | Miroslav Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2011 do 29.6.2015 |
Adresa | Výstavní 3, 66444 Ořechov u Brna |
Předseda | Alena Janíčková |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2011 do 29.6.2015 |
Adresa | Zahradní 20, 66444 Ořechov u Brna |
člen | Marie Šenkýřová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2011 do 29.6.2015 |
Adresa | Zahradní 20, 66444 Ořechov u Brna |
člen | Ing. Petr Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2011 do 29.6.2015 |
Adresa | Výstavní 16, 66444 Ořechov u Brna |
člen | Milič César |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2011 do 29.6.2015 |
Adresa | Výstavní 12, 66444 Ořechov u Brna |
člen | Milena Kovářová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2011 do 29.6.2015 |
Adresa | Výstavní 5, 66444 Ořechov u Brna |
člen | Ing. Petr Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2003 do 13.4.2011 |
Adresa | Výstavní 16, 66444 Ořechov u Brna |
člen | Marie Šenkýřová |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2003 do 13.4.2011 |
Adresa | Zahradní 20, 66444 Ořechov u Brna |
člen | Milena Kovářová |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2003 do 13.4.2011 |
Adresa | Výstavní 5, 66444 Ořechov u Brna |
místopředseda | Miroslav Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2003 do 13.4.2011 |
Adresa | Výstavní 3, 66444 Ořechov u Brna |
člen | Milič César |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2003 do 13.4.2011 |
Adresa | Výstavní 12, 66444 Ořechov u Brna |
Předseda | Alena Janíčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2003 do 13.4.2011 |
Adresa | Zahradní 20, 66444 Ořechov u Brna |
místopředseda | Karel Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1998 do 7.2.2003 |
Adresa | Výstavní 12, 66444 Ořechov u Brna |
Předseda | Vladimír Plšek |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1998 do 7.2.2003 |
Adresa | Zahradní 20, 66444 Ořechov u Brna |
člen | František Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1998 do 7.2.2003 |
Adresa | Výstavní 5, 66444 Ořechov u Brna |
člen | Alena Dušová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1998 do 7.2.2003 |
Adresa | Výstavní 16, 66444 Ořechov u Brna |
člen | František Buček |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1998 do 7.2.2003 |
Adresa | Výstavní 5, 66444 Ořechov u Brna |
člen | ing. Jan Kukla |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1998 do 7.2.2003 |
Adresa | Zahradní 22, 66444 Ořechov u Brna |
Předsedkyně | Jana Jedličková |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.1991 do 30.3.1998 |
Adresa | Výstavní 16 , Ořechov u Brna |
místopředseda | Jindřich Pár |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.1991 do 30.3.1998 |
Adresa | Zahradní 22 , Ořechov u Brna |
člen | Olga Nepožitová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.1991 do 30.3.1998 |
Adresa | Výstavní 14 , Ořechov u Brna |
člen | Vladimír Plšek |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1993 do 30.3.1998 |
Adresa | Zahradní 20, Ořechov |
člen | František Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1993 do 30.3.1998 |
Adresa | Výstavní 5, Ořechov |
člen | Vlastimil Duchoň |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1993 do 30.3.1998 |
Adresa | Výstavní 5, Ořechov |
IČO: | 15528570 |
---|---|
Firma: | Kučerky, bytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Ořechov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 2. 1991 |
Sídlo: | Výstavní 231/16, Ořechov 66444 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |