KUBÍČEK.CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KUBÍČEK.CZ a.s. (28203259) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 10, 67923 Lomnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 12. 2007 a je stále aktivní. KUBÍČEK.CZ a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KUBÍČEK.CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KUBÍČEK.CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 7218 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28203259 | |
Jméno: | RE-LM.CZ, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 5.12.2007 |
Zapsána dne: | 5.12.2007 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 23.7.2014 - 11.2.2016 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 11.2.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 23.7.2014 - 11.2.2016 |
Kmenové akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 5.12.2007 - 23.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 10, Lomnice 67923, Česká republika | 23.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Konviktská 291/24, Praha 1 11000, Česká republika | 7.2.2008 - 23.7.2014 |
Adresa: | Srbova 360/1, Praha 8 18000, Česká republika | 5.12.2007 - 7.2.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.3.2020 |
člen představenstva | Ottokar Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2016 |
Adresa | 10, 67923 Lomnice |
člen představenstva | Hana Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2016 |
Adresa | 10, 67923 Lomnice |
předseda představenstva | Otto Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2016 |
Adresa | 10, 67923 Lomnice |
předseda představenstva | Otto Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 11.2.2016 |
Adresa | 10, 67923 Lomnice |
člem představenstva | Hana Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 11.2.2016 |
Adresa | 10, 67923 Lomnice |
člen představenstva | Ottokar Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 11.2.2016 |
Adresa | 10, 67923 Lomnice |
člen představenstva | Ing. Kristýna Valentová |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2008 do 23.7.2014 |
Adresa | Na Křtině 297, 14900 Praha |
předseda představenstva | Ing. Hynek Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2009 do 23.7.2014 |
Adresa | Na Křtině 297, 14000 Praha 4 |
člen představenstva | Ing. Jana Dajbychová |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2009 do 23.7.2014 |
Adresa | Na Konvářce 2, 15000 Praha 5 |
člen představenstva | Rudolf Fischer |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2008 do 25.5.2009 |
Adresa | Holečkova 780/43, 15000 Praha 5 |
předseda představenstva | Ing. Jiří Koloušek |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2008 do 25.5.2009 |
Adresa | Na strži 1202/45, 14000 Praha 4 |
člen | Ing. Jan Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 7.2.2008 |
Adresa | Pod zámečkem 285, 50006 Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 28203259 |
---|---|
Jméno: | KUBÍČEK.CZ a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 10, Lomnice 67923 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Otto Kubíček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Hana Kubíčková |
Člen statutárního orgánu: | Ottokar Kubíček |
IČO: | 28203259 |
---|---|
Firma: | KUBÍČEK.CZ a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Lomnice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 12. 2007 |
Sídlo: | 10, Lomnice 67923 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní úklidové činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |