KS CERT s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KS CERT s.r.o. (26903181) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Havlíčkova 3041/127, 76701 Kroměříž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 2003 KS CERT s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o KS CERT s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KS CERT s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44179 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26903181 | |
Jméno: | KS CERT s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.8.2003 |
Zapsána dne: | 28.8.2003 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 9.9.2014 - 3.11.2015 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.8.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 76701, Česká republika | 3.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova 3041, Kroměříž 76701, Česká republika | 28.8.2003 - 9.9.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.9.2014 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 28.8.2003 - 9.9.2014 |
zprostředkovatelská činnost | 28.8.2003 - 9.9.2014 |
jednatel | MVDr. Jitka Šotolová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 |
Adresa | 164, 76861 Slavkov pod Hostýnem |
jednatel | MVDr. Jitka Šotolová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2014 do 3.11.2015 |
Adresa | 164, 76861 Slavkov pod Hostýnem |
jednatel | MVDr. Jitka Šotolová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2003 do 12.9.2014 |
Adresa | 309, Přílepy |
jednatel | MVDr. Jan Šotola |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2003 do 9.11.2012 |
Adresa | 309, 76901 Přílepy |
jednatel | MVDr. Ladislav Šiška |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2003 do 11.10.2012 |
Adresa | Bartošova 252, Otrokovice |
jednatel | MVDr. Jitka Šotolová |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2003 do 30.10.2003 |
Adresa | 309, Příklepy |
jednatel | MVDr. Jan Šotola |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2003 do 30.10.2003 |
Adresa | 309, 76901 Příklepy |
IČO: | 26903181 |
---|---|
Firma: | KS CERT s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kroměříž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 8. 2003 |
Sídlo: | Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 76701 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |