KRK moto s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KRK moto s.r.o. (27318141) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2007 KRK moto s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o KRK moto s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KRK moto s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 26. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24152 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27318141 | |
Jméno: | KRK moto s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.3.2007 |
Zapsána dne: | 26.3.2007 |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hvězdná 484/7, Liberec 5 46001, Česká republika | 26.3.2007 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
opravy silničních vozidel | 26.3.2007 |
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 26.3.2007 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 26.3.2007 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 26.3.2007 |
jednatel | Karel Schafhauser |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2021 |
Adresa | Hvězdná 484/7, 46005 Liberec |
jednatel | Karel Randák |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2021 |
Adresa | V Zahrádkách 96, 46331 Mníšek |
jednatel | Karel Randák |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2007 do 18.4.2021 |
Adresa | Olbrachtova 616, 46015 Liberec 15 |
jednatel | Karel Schafhauser |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2007 do 14.4.2021 |
Adresa | Hvězdná 484/7, 46001 Liberec 5 |
jednatel | Radek Lank |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2007 do 29.12.2009 |
Adresa | Zámecký vrch 1396, 46311 Liberec 30 |
IČO: | 27318141 |
---|---|
Firma: | KRK moto s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 3. 2007 |
Sídlo: | , Liberec |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |