Křesťanské sdružení Patmos z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Křesťanské sdružení Patmos z.s. (26610621) je Spolek. Sídlí na adrese 209, 27327 Otvovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Křesťanské sdružení Patmos z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Křesťanské sdružení Patmos z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Křesťanské sdružení Patmos z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13228 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26610621 | |
Jméno: | Křesťanské sdružení Patmos z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 209, Otvovice 27327, Česká republika | 21.1.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Měsíční 1796, Černošice 25228, Česká republika | 1.1.2014 - 21.1.2021 |
Jednatel | Ing. Martin Hloska |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2021 |
Adresa | 209, 27327 Otvovice |
Jednatel | Ing. Roman Oulický |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 21.1.2021 |
Adresa | Měsíční 1796, 25228 Černošice |
IČO: | 26610621 |
---|---|
Firma: | Křesťanské sdružení Patmos z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Otvovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 12. 2002 |
Sídlo: | 209, Otvovice 27327 |
---|
Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů |