Kraupner group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kraupner group s.r.o. (24665193) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Březinova 475/3, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 2010 a je stále aktivní. Kraupner group s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Kraupner group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kraupner group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 164506 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24665193 | |
Jméno: | Kraupner servis s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.5.2010 |
Zapsána dne: | 19.5.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Březinova 475/3, Praha 8 18600, Česká republika | 19.5.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obráběčství | 19.5.2010 |
zámečnictví, nástrojářství | 19.5.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.5.2010 |
jednatel | Ing. Stanislav Kraupner |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2012 |
Adresa | Březinova 475/3, 18600 Praha |
Jednatel | Ing. Kryštof Blažej |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2023 |
Adresa | V Dubinách 17, 25090 Jirny |
Jednatel | Ing. Kryštof Blažej |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 6.10.2023 |
Adresa | Machatého 681/6, 15200 Praha |
jednatel | Václav Klečka |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2010 do 8.11.2012 |
Adresa | Mánesova 974/12, 35002 Cheb |
jednatel | Ing. Stanislav Kraupner |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2010 do 14.9.2010 |
Adresa | Březinova 475, 18600 Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 24665193 |
---|---|
Jméno: | Kraupner group s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 5. 2010 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Březinova 475/3, Praha 18600 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 5. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 5. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 5. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Stanislav Kraupner |
---|
IČO: | 24665193 |
---|---|
Firma: | Kraupner group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 5. 2010 |
Sídlo: | Březinova 475/3, Praha 18600 |
---|
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Obrábění |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |