KRASVET s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KRASVET s.r.o. v likvidaci (26418380) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 10, 37365 Dolní Bukovsko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2000 KRASVET s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KRASVET s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KRASVET s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 13. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23326 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26418380 | |
Jméno: | KRASVET s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.12.2000 |
Zapsána dne: | 13.12.2000 | |
Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 39 Cm 16/2022-9 ze dne 4. 4. 2022, které nabylo právní moci dne 4. 5. 2022, byla společnost zrušena, nařízena její likvidace a jmenován likvidátor. | 18.5.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.12.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 10, Dolní Bukovsko 37365, Česká republika | 20.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Kakosova 1037/1, Praha 5 15500, Česká republika | 21.3.2014 - 16.12.2014 |
Adresa: | Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5 15800, Česká republika | 2.1.2006 - 21.3.2014 |
Adresa: | Československé armády 11, Praha 6 16000, Česká republika | 13.12.2000 - 2.1.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.5.2009 - 9.4.2015 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 21.5.2009 - 24.9.2018 |
zprostředkování obchodu | 7.10.2004 - 21.5.2009 |
hostinská činnost | 7.10.2004 - 24.9.2018 |
jednatel | Ing. Yuriy Podmarkov |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2019 |
Adresa | Legií 155, 37501 Týn nad Vltavou |
jednatel | Ing. Yuriy Podmarkov |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2019 do 3.12.2019 |
Adresa | Legií 155, 37501 Týn nad Vltavou |
jednatel | Ing. Iurii Podmarkov |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2017 do 10.10.2019 |
Adresa | Legií 155, 37501 Týn nad Vltavou |
jednatel | Ing. Iurii Podmarkov |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 31.5.2017 |
Adresa | Pražská tř. 1257/23, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Jurij Valentinovič Podmarkov |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2014 do 20.11.2015 |
Adresa | Pražská tř. 1257/23, 37001 České Budějovice |
jednatel | Mgr. Sergej Krasnov |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2014 do 16.12.2014 |
Adresa | Kakosova 1037/1, 15500 Praha 5 |
jednatel | Mgr Sergey Krasnov |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2010 do 21.3.2014 |
Adresa | Kakosova 1037/1, 15500 Praha 5 |
jednatel | Sergey Krasnov |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2006 do 8.4.2010 |
Adresa | Zavadilova 1479/18, 16000 Praha 6 |
jednatel | Svetlana Prikazchikova |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2004 do 2.1.2006 |
Adresa | Zavadilova 1479/18, 16000 Praha 6 |
jednatel | Svetlana Prikaztchikova |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2003 do 7.10.2004 |
Adresa | Zavadilova 1479/18, 16000 Praha 6 |
jednatel | Svetlana Prikaztchikova |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2001 do 5.9.2003 |
Adresa | Vokovická 685/14, 16000 Praha 6 - Vokovice |
jednatel | Dana Vospálková |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2000 do 10.11.2001 |
Adresa | V zahradách 836/24, Praha 8 |
IČO: | 26418380 |
---|---|
Firma: | KRASVET s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Dolní Bukovsko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 12. 2000 |
Sídlo: | 10, Dolní Bukovsko 37365 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |