KRASO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KRASO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, v likvidaci (27012514) je Spolek. Sídlí na adrese Betenglova 408, 51601 Rychnov nad Kněžnou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 KRASO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KRASO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KRASO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5786 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27012514 | |
Jméno: | KRASO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, v likvidaci | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Valná hromada spolku KRASO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU rozhodla dne 17.02.2020 o zrušení spolku s likvidací, s tím, že spolek vstupuje do likvidace ke dni 17.02.2020. | 28.2.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Betenglova 408, Rychnov nad Kněžnou 51601, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda výkonného výboru | Anna Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2020 |
Adresa | Hovorčovická 695, 25085 Bašť |
místopředseda výkonného výboru | Peter Bendičák |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2020 |
Adresa | Hovorčovická 695, 25085 Bašť |
člen výkonného výboru | Mariána Dostálová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2021 |
Adresa | 304, 51756 Slatina nad Zdobnicí |
člen výkonného výboru | Mariána Dostálová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2020 do 21.4.2021 |
Adresa | Dobrovského 403, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
IČO: | 27012514 |
---|---|
Firma: | KRASO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Rychnov nad Kněžnou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 10. 2005 |
Sídlo: | Betenglova 408, Rychnov nad Kněžnou 51601 |
---|
Provozování sportovních zařízení |