KP - mont, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KP - mont, s.r.o. v likvidaci (63489325) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Křižíkova 188/68, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 1995 a je stále aktivní. KP - mont, s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KP - mont, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KP - mont, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 12. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21647 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63489325 | |
Jméno: | KP - mont, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.12.1995 |
Zapsána dne: | 8.12.1995 | |
Usnesením Krajského soud v Brně ze dne 249.2020, č.j. 50 Cm 27/2020 - 43, které nabylo právní moci dne 4.3.2021, byla společnost zrušena s likvidaci a jmenován likvidátor. | 11.3.2021 |
Základní kapitál | 125 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.12.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křižíkova 188/68, Brno 61200, Česká republika | 23.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Křižíkova 188/68, Brno 61200, Česká republika | 8.12.1995 - 23.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie | 28.12.2001 |
povrchové úpravy a svařování kovů | 28.12.2001 |
velkoobchod | 28.12.2001 |
zprostředkování služeb | 28.12.2001 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 28.12.2001 |
reklamní činnost a marketing | 28.12.2001 |
pronájem a půjčování movitých věcí | 28.12.2001 |
výroba kovových konstrukcí kotlů, těles a kontejnerů | 28.12.2001 |
montáž, opravy, rekonstrukce a zkoušky vyhrazených jaderných zařízení pro jaderné elektrárny s reaktory typu VVER 440 a VVER 1000 | 24.6.1998 |
montáž, opravy, rekonstrukce a zkoušky vyhrazených jaderných zařízení pro jaderné elektrárnym s reaktory typu VVER 440 a VVER 1000 | 24.6.1998 - 24.6.1998 |
montáž, opravy, rekonstrukce a zkoušky vyhrazených jaderných zařízení pro jaderné elektrárnym s reaktory typu VVER a VVER 1000 | 29.5.1998 - 24.6.1998 |
montáž a opravy vyhrazených planových zařízení | 29.5.1998 - 29.5.1998 |
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 29.5.1998 |
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení | 29.5.1998 |
pronájem movitých věcí | 29.5.1998 |
provádění průmyslových staveb | 8.12.1995 - 29.5.1998 |
provádění inženýrských staveb | 8.12.1995 - 29.5.1998 |
provádění bytových a občanských staveb | 8.12.1995 - 29.5.1998 |
stavitel | 8.12.1995 - 29.5.1998 |
výroba strojírenská | 8.12.1995 - 28.12.2001 |
svářečské práce | 8.12.1995 - 28.12.2001 |
výroba a montáž kovových konstrukcí | 8.12.1995 - 28.12.2001 |
zprostředkovatelská činnost | 8.12.1995 - 28.12.2001 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 8.12.1995 - 28.12.2001 |
reklamní činnost | 8.12.1995 - 28.12.2001 |
natěračství | 8.12.1995 - 28.12.2001 |
povrchové úpravy technologických zařízení | 8.12.1995 - 28.12.2001 |
projektová činnost v investiční výstavbě | 8.12.1995 |
zámečnictví | 8.12.1995 |
montáž strojně-technologických zařízení (kromě vyhrazených) | 8.12.1995 |
obstaravatelská činnost | 8.12.1995 |
jednatel | Ing. Jiří Sláčik |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 15.1.2019 |
Adresa | Prostřední 722, 66401 Bílovice nad Svitavou |
jednatel | Ing. Jiří Sláčik |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2007 do 23.11.2016 |
Adresa | Prostřední 722, 66401 Bílovice nad Svitavou |
jednatel | Luboš Šprta |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 do 23.11.2016 |
Adresa | Hrázka 621/40, 62100 Brno |
jednatel | Luboš Šprta |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 3.8.2015 |
Adresa | Třískalova 570/24, 63800 Brno |
jednatel | ing. Pavel Nechvátal |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 2.1.2007 |
Adresa | Malostranská 1/1, 62500 Brno |
jednatel | ing. Pavel Nechvátal |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1999 do 28.12.2001 |
Adresa | Malostranská 1/1, 62500 Brno |
jednatel | Luboš Šprta |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1999 do 28.12.2001 |
Adresa | Třískalova 570/24, 63800 Brno |
jednatel | ing. Zdeněk Zavřel |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.1995 do 8.6.1999 |
Adresa | Nejedlého 381/9, 63800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 63489325 |
---|---|
Jméno: | KP - mont, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 12. 1995 |
Celkový počet živností: | 24 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Křižíkova 188/68, Brno 61200 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1998 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 7. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 7. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 7. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 7. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
IČO: | 63489325 |
---|---|
Firma: | KP - mont, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 12. 1995 |
Sídlo: | Křižíkova 188/68, Brno 61200 |
---|
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků |
Obrábění |
Výroba ocelových sudů a podobných nádob |
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |