KOVOVÝROBA POCINOVICE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KOVOVÝROBA POCINOVICE s.r.o. (29112419) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 255, 34509 Pocinovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 2011 a je stále aktivní. KOVOVÝROBA POCINOVICE s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o KOVOVÝROBA POCINOVICE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KOVOVÝROBA POCINOVICE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 20. 1. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25616 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29112419 | |
Jméno: | KOVOVÝROBA Bušek s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.1.2011 |
Zapsána dne: | 20.1.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.1.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 255, Pocinovice 34509, Česká republika | 10.2.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.1.2011 |
zámečnictví, nástrojářství | 20.1.2011 |
jednatel | Ing. Josef Virt |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2015 |
Adresa | 6, 33901 Mochtín |
jednatel | Bc. Ondřej Virt |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2020 |
Adresa | 6, 33901 Mochtín |
jednatel | Ing. Josef Virt |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2012 do 10.2.2015 |
Adresa | 6, 33901 Mochtín |
jednatel | Václav Bušek |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2011 do 8.12.2011 |
Adresa | 31, 34506 Chodská Lhota |
jednatel | Irena Bušková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2011 do 8.12.2011 |
Adresa | 31, 34506 Chodská Lhota |
IČO (identifikační číslo): | 29112419 |
---|---|
Jméno: | KOVOVÝROBA POCINOVICE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 1. 2011 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 255, Pocinovice 34509 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Virt |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Virt |
IČO: | 29112419 |
---|---|
Firma: | KOVOVÝROBA POCINOVICE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Domažlice |
Základní územní jednotka: | Pocinovice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 1. 2011 |
Sídlo: | 255, Pocinovice 34509 |
---|
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |