KOVO LANG, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KOVO LANG, s.r.o. (26305178) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nádražní 773, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 2002 KOVO LANG, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o KOVO LANG, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KOVO LANG, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 11. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 42705 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26305178 | |
Jméno: | MMZ, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.11.2002 |
Zapsána dne: | 25.11.2002 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 17.6.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.6.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.11.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 773, Jaroměřice nad Rokytnou 67551, Česká republika | 23.6.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Nová 1126, Jaroměřice nad Rokytnou 67551, Česká republika | 17.6.2014 - 23.6.2021 |
Adresa: | Poděbradova 550, Jaroměřice nad Rokytnou 67551, Česká republika | 25.11.2002 - 22.9.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2021 |
Zámečnictví, nástrojářství | 23.6.2021 |
zámečnictví | 25.11.2002 - 23.6.2021 |
velkoobchod | 25.11.2002 - 23.6.2021 |
specializovaný maloobchod | 25.11.2002 - 23.6.2021 |
jednatel | Jan Lang |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2021 |
Adresa | Lípová 655/20, 67401 Třebíč |
jednatel | Alena Langová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2014 do 23.6.2021 |
Adresa | Lípová 655/20, 67401 Třebíč |
jednatel | Alena Langová |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2006 do 17.6.2014 |
Adresa | Lípová 655/20, 67401 Třebíč |
jednatel | Miroslav Muška |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2002 do 22.9.2006 |
Adresa | Družstevní 262, 67521 Okříšky |
IČO: | 26305178 |
---|---|
Firma: | KOVO LANG, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Jaroměřice nad Rokytnou |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 11. 2002 |
Sídlo: | Nádražní 773, Jaroměřice nad Rokytnou 67551 |
---|
Obrábění |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |