Kovo Kaznějov s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kovo Kaznějov s.r.o. (26341972) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ke Staré mašině 572, 33151 Kaznějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 2. 2002 Kovo Kaznějov s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Kovo Kaznějov s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kovo Kaznějov s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 12. 2. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14099 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26341972 | |
Jméno: | Kovo Kaznějov s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.2.2002 |
Zapsána dne: | 12.2.2002 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.4.2015 |
Základní kapitál | 20 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.12.2016 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.2.2002 - 8.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ke Staré Mašině 572, Kaznějov 33151, Česká republika | 8.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Ke Staré Mašině 572, Kaznějov 33151, Česká republika | 6.12.2010 - 8.12.2016 |
Adresa: | Antonína Uxy 817/4, Plzeň 30100, Česká republika | 12.2.2002 - 6.12.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.12.2010 |
zámečnictví, nástrojářství | 6.12.2010 |
obráběčství | 6.12.2010 |
velkoobchod | 12.2.2002 - 6.12.2010 |
specializovaný maloobchod | 12.2.2002 - 6.12.2010 |
zprostředkování obchodu | 12.2.2002 - 6.12.2010 |
kovoobráběčství | 12.2.2002 - 6.12.2010 |
zámečnictví | 12.2.2002 - 6.12.2010 |
Jednatel | Harald Josef Soller |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2015 |
Adresa | Pfaffenbergweg 26 , Geisenfeld |
jednatel | Gerhard Josef Soller |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2015 |
Adresa | Wolfertshausen Nr. 7 , Mainburg |
Jednatel | Harald Soller |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2005 do 30.4.2015 |
Adresa | Schießstättweg , Geisenfeld |
Jednatel | Anton Soller |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2005 do 30.4.2015 |
Adresa | Wolfertshausen , Mainburg |
Jednatel | Václav Kopáček |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2004 do 24.5.2010 |
Adresa | Tyršova 601, 33601 Blovice |
Jednatel | Václav Rýdl |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2002 do 5.4.2004 |
Adresa | Kovářská 417, 33151 Kaznějov |
Jednatel | Dušan Krofta |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2002 do 5.4.2004 |
Adresa | 44, 33005 Dobříč |
IČO: | 26341972 |
---|---|
Firma: | Kovo Kaznějov s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Kaznějov |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 2. 2002 |
Sídlo: | Ke Staré mašině 572, Kaznějov 33151 |
---|
Obrábění |
Výroba zámků a kování |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |