KORPOS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KORPOS, s.r.o. (26247933) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese nám. 3. května 1791, 76502 Otrokovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 6. 2001 a je stále aktivní. KORPOS, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KORPOS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KORPOS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 6. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 39767 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26247933 | |
Jméno: | KORPOS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.6.2001 |
Zapsána dne: | 9.6.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.6.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. 3. května 1791, Otrokovice 76502, Česká republika | 10.3.2006 |
---|---|---|
Adresa: | Objízdná čp. 1577, Otrokovice 76502, Česká republika | 23.7.2003 - 10.3.2006 |
Adresa: | 425, Březolupy 68713, Česká republika | 9.6.2001 - 23.7.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.9.2010 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 30.12.2003 - 6.10.2005 |
zprostředkování obchodu | 30.12.2003 - 22.9.2010 |
zprostředkování služeb | 30.12.2003 - 22.9.2010 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 30.12.2003 - 22.9.2010 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 9.6.2001 - 30.12.2003 |
zprostředkování obchodu a služeb, stavebnictví | 9.6.2001 - 30.12.2003 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.6.2001 - 22.9.2010 |
jednatel | Richard Kovaříček |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 |
Adresa | 851, 73912 Čeladná |
jednatel | Richard Kovaříček |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2010 do 8.4.2016 |
Adresa | nám. 3. května 1605, 76502 Otrokovice |
jednatel | Richard Kovaříček |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 22.9.2010 |
Adresa | Svobodova 1312, Otrokovice |
jednatel | Lenka Havrdová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2003 do 30.12.2003 |
Adresa | Nádražní 1415, Otrokovice |
jednatel | Martina Čočková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2001 do 23.7.2003 |
Adresa | Hřbitovní 54, 76315 Slušovice |
jednatel | Josef Omelka |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2001 do 23.7.2003 |
Adresa | Štefánikova 658, 76001 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 26247933 |
---|---|
Jméno: | KORPOS, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 6. 2001 |
Celkový počet živností: | 15 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 5. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 5. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 5. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 5. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 5. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 5. 2006 |
Zánik oprávnění | 29. 4. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 29. 9. 2005 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 29. 9. 2005 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 8. 9. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 11. 8. 2003 |
IČO: | 26247933 |
---|---|
Firma: | KORPOS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Otrokovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 6. 2001 |
Sídlo: | nám. 3. května 1791, Otrokovice 76502 |
---|
Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |