KORMORÁN Písek s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KORMORÁN Písek s.r.o. (49023136) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Teplárenská 57, 39701 Písek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 7. 1993 KORMORÁN Písek s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o KORMORÁN Písek s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KORMORÁN Písek s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 9. 7. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3138 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49023136 | |
Jméno: | KORMORÁN Písek s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.7.1993 |
Zapsána dne: | 9.7.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.7.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Teplárenská 57, Písek 39701, Česká republika | 25.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 57, Písek 39701, Česká republika | 9.11.2011 - 25.11.2016 |
Adresa: | , Písek, Smrkovice 57, PSČ 397 01 , Česká republika | 24.11.2005 - 9.11.2011 |
Adresa: | Hotel Blanice,Masarykovo nám. 16, Protivín 39811, Česká republika | 12.5.1999 - 24.11.2005 |
Adresa: | Protivín čp. l6 , Hotel Blanice , Česká republika | 11.8.1994 - 12.5.1999 |
Adresa: | , Semice 58, Písek 39701, Česká republika | 9.7.1993 - 11.8.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.2.2011 |
hostinská činnost | 12.5.1999 |
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních | 12.5.1999 - 1.2.2011 |
taxislužba | 12.5.1999 - 1.2.2011 |
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinské činnosti. | 9.7.1993 - 12.5.1999 |
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvlášt- ními předpisy. | 9.7.1993 - 1.2.2011 |
jednatel | Zdenka Kotalíková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Třída Přátelství 1949, 39701 Písek |
jednatel | Zdenka Kotalíková |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1999 do 25.11.2016 |
Adresa | Přátelství 1949, 39701 Písek |
jednatel | Josef Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1993 do 12.5.1999 |
Adresa | Budovatelská 1926, 39701 Písek |
společník a jednatel | Zdena Klímová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.1994 do 12.5.1999 |
Adresa | Budovatelská 1926, Písek |
jednatel | Václav Matásek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1993 do 11.8.1994 |
Adresa | , 39701 Semice 58, Písek |
IČO: | 49023136 |
---|---|
Firma: | KORMORÁN Písek s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Písek |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 7. 1993 |
Sídlo: | Teplárenská 57, Písek 39701 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem |
Ostatní podobná ubytovací zařízení |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |