KOOSTAV s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KOOSTAV s.r.o. v likvidaci (60750880) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Příkop 834/8, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 5. 1995 KOOSTAV s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KOOSTAV s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KOOSTAV s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 2. 5. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19234 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60750880 | |
Jméno: | KOOSTAV s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.5.1995 |
Zapsána dne: | 2.5.1995 | |
Usnesením Krajského soud v Brně ze dne 11.11.2016, č.j. 35 Cm 137/2016-19, které nabylo právní moci dne 31.12.2016, byla společnost zrušena s likvidaci a jmenován likvidátor. | 12.1.2017 | |
předmět podnikání byl vymazán na základě rozsudku MS Brno 92 T 15/2016 / ze dne 31.3.2016 - PM nabylo31.3.2016 zákaz činnosti na 5 let/. | 6.5.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.5.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příkop 834/8, Brno 60200, Česká republika | 28.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Příkop 834/8, Brno 60200, Česká republika | 1.2.2012 - 28.8.2015 |
Adresa: | Měnínská 46, Blučina 66456, Česká republika | 2.5.1995 - 1.2.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1.2.2012 - 13.4.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.2.2012 - 6.5.2016 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 26.10.1998 - 1.2.2012 |
provádění bytových a občanských staveb | 2.5.1995 - 26.10.1998 |
provádění průmyslových staveb | 2.5.1995 - 26.10.1998 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zahraniční činnosti | 2.5.1995 - 1.2.2012 |
jednatel | Roman Kula |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2013 do 17.2.2023 |
Adresa | Jánská 468/14, 60200 Brno |
jednatel | Oldřich Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2012 do 17.12.2013 |
Adresa | P. Františka Krchňáka 237/17, 67961 Letovice |
jednatel | Zdeňka Šínová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2012 do 5.3.2013 |
Adresa | Cihelna II 605, 79852 Konice |
jednatel | František Studený |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2005 do 1.2.2012 |
Adresa | Návrší 524, 66456 Blučina |
jednatel | František Studený |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 1.2.2012 |
Adresa | Návrší 524, 66456 Blučina |
jednatel | František Studený |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.1998 do 21.11.2005 |
Adresa | Návrší 524, 66456 Blučina |
jednatel | Ing. Patrik Hořava |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1995 do 26.10.1998 |
Adresa | nám. U Pivovaru 3, 67921 Černá Hora |
jednatel | František Studený |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1995 do 26.10.1998 |
Adresa | Návrší 524, 66456 Blučina |
IČO: | 60750880 |
---|---|
Firma: | KOOSTAV s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 5. 1995 |
Sídlo: | Příkop 834/8, Brno 60200 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |