KOOPERATIVA vod družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KOOPERATIVA vod družstvo (00028525) je Družstvo. Sídlí na adrese Sázavská 504, 28504 Uhlířské Janovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 1969 a je stále aktivní. KOOPERATIVA vod družstvo má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KOOPERATIVA vod družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KOOPERATIVA vod družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 3. 1969 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXCIX 696 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00028525 | |
Jméno: | KOOPERATIVA, výrobní družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 17.3.1969 |
Zapsána dne: | 17.3.1969 | |
Na družstvo KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice, jako na nástupnické družstvo, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajícího družstva IKVA výrobní družstvo, se sídlem Ivančice, U Cihelny 757/6, PSČ 664 91, IČ: 469 6 9 471, a to podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 21.02.2017. Rozhodný den: 01.01.2017. | 1.7.2017 | |
Družstvo se podřídilo zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. | 7.10.2014 | |
Podle projektu rozdělení družstva vzniklo rozdělením družstva odštěpením Družstvo BLANÍK, se sídlem Uhlířské Janovice, Sázavská 786, PSČ 285 04. Na družstvo BLANÍK byl převeden majetek uvedený v projektu rozdělení. | 15.7.2009 | |
Usnesením členské schůze konané dne 28.8.1997 byla schválena změna čl.23,čl.25 a čl.26 stanov družstva. | 24.6.1998 | |
Přijetí nových stanov po transformaci družstva. | 7.12.1993 | |
Výroční členská schůze konaná dne 30.9.1994 doplnila stanovy družstva v čl.28 bod 1). | 7.12.1993 | |
Nedělitelný fond: 40 137 552,- Kč | 7.12.1993 - 23.4.2014 | |
Usnesením pololetní členské schůze družstva konané dne 28.9.1992 byly schváleny nové stanovy družstva. | 23.11.1992 | |
Představenstvo se skládá ze 7 členů. | 23.11.1992 | |
Ostatní změny ve stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. | 23.11.1992 | |
Ručení: Členové družstva ručí částkou rovnající se nejvýše do výše základního členského vkladu. | 23.11.1992 - 15.3.1996 | |
Základní členský vklad činí 5 000,- Kčs a je s platný nejpozději ve lhůtě 3 let od vzniku členství. | 23.11.1992 - 15.3.1996 | |
Usnesením členské schůze konané dne 1.10.1990 byla schválena změna čl.2 stanov družstva. | 7.1.1991 | |
Usnesením výroční členské schůze konané dne 15.2.1990 byla schválena změna čl.2 stanov družstva. | 25.4.1990 | |
Usnesením členské schůze konané formou delegátů konané dne 17.11.1989 byla schválena změna čl.2 stanov družstva. | 9.1.1990 | |
Usnesením členské schůze družstva konané dne 24.3.1989 byl přijat doplněk čl.2 stanov družstva. | 20.4.1989 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 20.4.1989 | |
Usnesením členské schůze družstva konané dne 27.10.1988 byly schváleny nové stanovy s účinností od 1.1.1989. | 2.3.1989 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 2.3.1989 | |
Členský podíl činí 500,- Kčs a je splatný nejpozději do 1 roku, u mladistvých do dvou let. | 2.3.1989 - 23.11.1992 | |
Usnesením členské schůze konané dne 18.9.1987 byly přijaty doplňky stanov čl.2 odst.1 schválené Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 1.10.1987. | 7.10.1987 | |
Usnesením výroční členské schůze konané dne 3.4.1987 byla schválena změna čl.1 odst.2 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 23.4.1987. | 29.4.1987 | |
Usnesením výroční členské schůze konané dne 5.4.1986 byl přijat doplněk čl.2 odst.1 stanov družstva schválený Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 9.4.1986. | 24.4.1986 | |
Usnesením členské schůze konané dne 12.9.1985 byly přijaty změny a doplňky stanov čl.2 odst.1 schválený Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 28.9.1985. | 10.10.1985 | |
Usnesením výroční členské schůze konané dne 13.4.1985 byla přijata změna čl.2 odst.1 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 17.4.1985. | 29.4.1985 | |
Usnesením výroční členské schůze konané dne 28.4.1984 byl přijat doplněk stanov čl.2 odst.1 schválený Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 6.7.1984. Podle tohoto doplňku stanov se doplňuje předmět činnosti. | 6.8.1984 | |
Usnesením výroční členské schůze ze dne 25.4.1981 byla přijata změna čl.4 odst. 1 a 2, čl.45 odst.1 písm.g), čl.49 písma, čl.66 odst.2 a 3, čl.67 odst.1 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 12.5.1981. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 21.5.1981 | |
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 29.9.1978 byl přijat doplněk stanov čl.2 odst.1 schválený Českým svazem výrobních družstev dne 19.10.1978. | 30.10.1978 | |
Usnesením výroční členské schůze ze dne 7.4.1978 byly přijaty změny a doplňky stanov čl.2 odst.1), 43 odst.2) schválené Českým svazem výrobních družstev dne 3.8.1978. | 11.8.1978 | |
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. | 11.8.1978 | |
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 29.3.1976 byl přijat doplněk stanov čl.2 odst.1 schválený Českým svazem výrobních družstev dne 19.8.1976. | 2.9.1976 | |
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 26.9.1975 byly přijaty nové stanovy schválené Českým svazem výrobních družstev dne 22.10.1975. | 27.11.1975 | |
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. | 27.11.1975 | |
Ručení: Členové družstva ručí částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. | 27.11.1975 - 23.11.1992 | |
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.10.1972 byl přijat doplněk stanov družstva článků 3 odst.1, 9 písmeno f, 16 a, 36 a) odst.2, 42 odst.1 písm.b, 44 odst.5, 48 odst.1, 49 odst.3 a 59 odst.5, schválený Českým svazem výrobních družstev dne 13.11.1972. | 5.12.1972 | |
Ostatní údaje tohoto doplňku se týkají vnitřních poměrů družstva. | 5.12.1972 | |
Představenstvo se skládá z 5-11 členů. | 5.12.1972 - 23.11.1992 | |
Usnesením výroční členské schůze ze dne 28.2.1970 byly přijaty nové stanovy družstva, schválené Českým svazem výrobních družstev dne 1.9.1970. | 20.10.1970 | |
Ostatní údaje těchto nových stanopv se týkají vnitřních poměrů družstva. | 20.10.1970 | |
Představenstvo se skládá z předsedy a dalších 4-10 členů. | 20.10.1970 - 5.12.1972 | |
Usnesením členské schůze ze dne 27.9.1969 byly změněny články 1, odst.1 a 2, čl.2 odst. 1 a 3 a čl.16 odst.1 stanov družstva. | 25.11.1969 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 25.11.1969 | |
Ručení: Členové družstva ručí částkou rovnající se čtyřnásobku členského podílu. | 25.11.1969 - 27.11.1975 | |
Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 6.3.1969 čj.HP/65/69. Usnesením ustavující členské schůze byly dne 10.3.1969 přijaty stanovy družstva. | 17.3.1969 | |
Ručení: Členové družstva ručí částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. | 17.3.1969 - 25.11.1969 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sázavská 786, Uhlířské Janovice 28504, Česká republika | 5.2.2002 |
---|---|---|
Adresa: | , Uhlířské Janovice , Česká republika | 29.4.1987 - 5.2.2002 |
Adresa: | Kubátova ul. 288, Uhlířské Janovice , Česká republika | 25.11.1969 - 29.4.1987 |
Adresa: | 421, Uhlířské Janovice , Česká republika | 17.3.1969 - 25.11.1969 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků | 7.10.2014 |
Výroba strojů a zařízení | 7.10.2014 |
Výroba plastových a pryžových výrobků | 7.10.2014 |
Velkoobchod a maloobchod | 7.10.2014 |
Zastavárenská činnost a maloobchod použitým zbožím | 7.10.2014 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 7.10.2014 |
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí | 7.10.2014 |
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě | 7.10.2014 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 7.10.2014 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních nástrojů | 7.10.2014 |
Zámečnictví, nástrojářství | 7.10.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.10.2014 |
výroba a zpracování skla | 5.2.2002 |
Ubytovací služby | 5.2.2002 |
Hostinská činnost | 5.2.2002 |
Zednictví | 5.2.2002 |
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Velkoobchod | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Maloobchod se smíšeným zbožím | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Specializovaný maloobchod | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Maloobchod použitým zbožím | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Zprostředkování obchodu | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Zprostředkování služeb | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Kopírovací práce | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Skladování zboží a manipulace s nákladem | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Silniční motorová doprava nákladní | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Opravy pracovních strojů | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
Nástrojářství | 5.2.2002 - 7.10.2014 |
zprostředkovatelská činnost | 8.3.1995 - 5.2.2002 |
zednictví | 8.3.1995 - 5.2.2002 |
silniční motorová doprava: veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava veřejná nákladní mezinárodní silniční motorová doprava | 27.9.1993 - 5.2.2002 |
výroba kovových konstrukcí a jejich montáž a výroba kovodělných výrobků | 23.11.1992 - 5.2.2002 |
výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů, jejich údržba instalace a opravy | 23.11.1992 - 5.2.2002 |
výroba nástrojů | 23.11.1992 - 5.2.2002 |
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely | 23.11.1992 - 5.2.2002 |
výroba a opravy strojů pro zemědělství | 23.11.1992 - 5.2.2002 |
provozování veřejně prospěšných prací (vysokozdvižný vozík, plošina, kopírovací stroje) | 23.11.1992 - 5.2.2002 |
provoz turistické noclehárny | 23.11.1992 - 5.2.2002 |
výroba zboží z plastů | 23.11.1992 - 5.2.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.11.1992 - 5.2.2002 |
prodej použitého zboží, strojů a zařízení | 8.1.1992 - 23.11.1992 |
technická kontrola, údržba, čištění, demontáž zásobních nádrží a projekce technologie včetně montáže nového zařízení | 8.1.1992 - 23.11.1992 |
poskytování služeb veřejného stravování, hotelového ubytování a pronajímání sálu pro kulturní a společenské akce jiným organizacím | 7.1.1991 - 23.11.1992 |
vývoz výrobků z vlastní produkce organizace | 7.1.1991 - 23.11.1992 |
propagace vlastní zahraničně obchodní činnost v zahraničí | 7.1.1991 - 23.11.1992 |
dřevovýroba | 7.1.1991 - 23.11.1992 |
Předmět činnosti zahraničně obchodní činnost na základě rozhodnutí FMZO ze dne 24.10.1990 čj.13/10080/133/90 se doplňuje v tomto rozsahu: | 7.1.1991 - 23.11.1992 |
dovoz věcí k zabezpečení hospodářské činnosti organizace - zinek, hliník | 7.1.1991 - 23.11.1992 |
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí - stavebně montážních prací | 7.1.1991 - 23.11.1992 |
vývoz do NSZ výrobků z vlastní produkce organizace: | 25.4.1990 - 7.1.1991 |
ropagace vlastní zahraničně obchodní činnost v zahraničí | 25.4.1990 - 7.1.1991 |
výložníky stožárů, JKPOV 316771, číslo celního sazebníku 7308205 | 25.4.1990 - 23.11.1992 |
provoz rozmnožovny a obchodní činnost | 25.4.1990 - 23.11.1992 |
patice sloupů veřejného osvětlení, JKPOV 316785, číslo celního sazebníku 7308205 | 25.4.1990 - 23.11.1992 |
sloupy veřejného osvětlení různého provedení JKPOV 316724, 316725, 316726, 316734, číslo celního sazebníku 7308205 | 25.4.1990 - 23.11.1992 |
technologie zemědělských objektů živočišné výroby JKPOV 536651, 532063, 536634, 536996, číslo celního sazebníku 7308906 | 25.4.1990 - 23.11.1992 |
propagační činnost | 9.1.1990 - 23.11.1992 |
odbytová činnost | 23.10.1989 - 23.11.1992 |
hlavní stavební výroba a pomocná stavební výroba | 20.4.1989 - 23.11.1992 |
stavební činnost | 2.3.1989 - 20.4.1989 |
poskytování služeb veřejného stravování, hotelového ubytování a pronajímání sálu pro kulturní a společenské akce jiným socialistickým organizacím | 2.3.1989 - 7.1.1991 |
výroba ocelových, svařovaných, lisovaných a obráběných výrobků pro vnitřní trh, stavebních a zemědělských strojů a mechanizačních prostředků a dalších výrobků v oboru kovo podle požadavku trhu | 2.3.1989 - 23.11.1992 |
montáž a údržba ústředního topení a technologických zařízení | 2.3.1989 - 23.11.1992 |
montáž a údržba a oprava veřejného osvětlení podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci | 2.3.1989 - 23.11.1992 |
dodávky dalších strojů a zařízení ke kompletaci vlastních výrobků | 2.3.1989 - 23.11.1992 |
zpracování projektové dokumentace pro stavby a stavební úpravy společně s projektovou přípravou technologických strojních souboru v zemědělských oblůastech podle zvláštního oprávnění | 2.3.1989 - 23.11.1992 |
poskytování služeb v oblasti autoopravárenských prací | 2.3.1989 - 23.11.1992 |
naloobchodní prodej | 2.3.1989 - 23.11.1992 |
velkoobchodní činnost - stroje a materiál v oboru kovo, dřevo, stavebnictví a textil | 2.3.1989 - 23.11.1992 |
revize elektroinstalace a zdvihacích zařízení a jeřábů | 2.3.1989 - 23.11.1992 |
měření, regulace a opravy měřících přístrojů v průmyslu | 2.3.1989 - 23.11.1992 |
poskytování služeb v oblasti drobných autoopravárenských prací | 7.10.1987 - 2.3.1989 |
poskytování rychlého občerstvení jako doplňkové služby zákazníkům při poskytování drobných autoopravárenských prací a za podmínek dohodnutých s odborem obchodu a služeb příslušného národního výboru | 7.10.1987 - 2.3.1989 |
montáže a údržba a oprava veřejného osvětlení podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci | 7.10.1987 - 2.3.1989 |
velkoobchodní činnost | 24.4.1986 - 2.3.1989 |
zajišťování strojů a zařízení pro výrobní družstva a materiálu v oboru kovo, dřevo a stavebnictví | 24.4.1986 - 2.3.1989 |
montáž a údržba technologických zařízení | 10.10.1985 - 2.3.1989 |
poskytování služeb veřejného stravování a pronajímání sálu pro kulturní a společenské akce jiným socialistickým organizacím v areálu svářečské školy družstva | 10.10.1985 - 2.3.1989 |
dodávky dalších strojů a zařízení ke kompletaci vlastních výrobků | 6.8.1984 - 2.3.1989 |
stavební činnost - výstavba emědělských objektů | 30.10.1978 - 29.4.1985 |
montáž a údržba zemědělského technologického zařízení vlastní výroby | 11.8.1978 - 10.10.1985 |
zpracování projektové dokumentace pro stavby a stavební úpravy společně s projektovou přípravou technologických strojních souborů v zemědělských objektech podle zvláštního oprávnění | 2.9.1976 - 2.3.1989 |
poskytování služeb v oborech kompletace sestavy stavební mozaiky, montáže a údržba ústředního topení | 27.11.1975 - 6.8.1984 |
výroba ocelových, svařovaných, lisovaných a obráběných výrobků pro vnitřní trh, stavebnictví a zemědělství, strojů mechanizačních prostředků a dalších výrobků z oboru kovo podle požadavku trhu | 27.11.1975 - 2.3.1989 |
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodní činnost v oboru kovo hlavně výrobků jiných družstev | 27.11.1975 - 2.3.1989 |
výroba ocelových, svařovaných, lisovaných a obráběných výrobků pro vnitřní trh, stavebnictví a zemědělství, strojů a mechanizačních prostředků a dalších výrobků z oboru kovo podle požadavků trhu . | 20.10.1970 - 27.11.1975 |
kompletace sestavy stavební mozaiky | 20.10.1970 - 27.11.1975 |
montáže a údržba ústředního topení | 20.10.1970 - 27.11.1975 |
obchodní činnost související s výrobou, opravářskými a údržbářskými pracemi a se zajišťováním úzkoprofilových výrobků a strojů | 20.10.1970 - 27.11.1975 |
. | 17.3.1969 - 20.10.1970 |
Předseda družstva | Ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2023 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
předseda družstva | Ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2018 do 27.9.2023 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
místopředseda představenstva | Zdeněk Kunta |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | Okružní 677, 28504 Uhlířské Janovice |
člen představenstva | Igor Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | 2, 28504 Uhlířské Janovice |
předseda představenstva | Miloslav Meloun |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
místopředseda představenstva | Zdeněk Kunta |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | Okružní 677, 28504 Uhlířské Janovice |
předseda představenstva | Miloslav Meloun |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
člen představenstva | Igor Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 29.5.2018 |
Adresa | 2, 28504 Uhlířské Janovice |
předseda představenstva | Ing. Zdeněk Kunta |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2008 do 7.10.2014 |
Adresa | Okružní 677, 28504 Uhlířské Janovice |
místopředseda představenstva | Ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2008 do 7.10.2014 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
člen představenstva | Ing. Igor Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2008 do 7.10.2014 |
Adresa | 2, 28504 Uhlířské Janovice |
Předseda | Ing. Zdeněk Kunta |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2002 do 6.11.2008 |
Adresa | Okružní 677, 28504 Uhlířské Janovice |
místopředseda | Ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2002 do 6.11.2008 |
Adresa | Třebízského 466, 28504 Uhlířské Janovice |
člen představenstva | Ing. Petr Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2002 do 6.11.2008 |
Adresa | Štefánikova 214, 28401 Kutná Hora |
Předseda | Ing. Zdeněk Kunta |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1996 do 5.2.2002 |
Adresa | Okružní 677, Uhlířské Janovice |
místopředseda | ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2001 do 5.2.2002 |
Adresa | Třebízského 466, Uhlířské Janovice |
člen představenstva | Ing. Petr Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2001 do 5.2.2002 |
Adresa | Štefánikova 214, Kutná Hora |
místopředseda představenstva | ing. Radim Nešpor |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.1997 do 2.6.2001 |
Adresa | Kodaňská 48, Praha 10 |
člen představenstva | ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.1997 do 2.6.2001 |
Adresa | Třebízského 466, Uhlířské Janovice |
Člen | Miloslav Kahoun |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1990 do 17.4.1997 |
Adresa | 177, Postupice |
Člen | Josef Ondráček |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1992 do 17.4.1997 |
Adresa | Kolínská 732, Uhlířské Janovice |
Člen | Roman Tvaroha |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.1993 do 17.4.1997 |
Adresa | B.Němcové 649, Uhlířské Janovice |
Člen | Josef Zouplna |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.1993 do 17.4.1997 |
Adresa | Luční 658, Uhlířské Janovice |
Člen | Antonín Stoupa |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.1993 do 17.4.1997 |
Adresa | Polní ul. 354, Uhlířské Janovice |
Místopředseda | Ing. Miloslav Meloun |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1996 do 17.4.1997 |
Adresa | Třebízského 466, Uhlířské Janovice |
Předseda | Jaroslav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1993 do 15.3.1996 |
Adresa | Ladova 569, Uhlířské Janovice |
Místopředseda | Ing. Zdeněk Kunta |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1993 do 15.3.1996 |
Adresa | , Janovická Lhota |
Člen | Josef Batelka |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1990 do 7.12.1993 |
Adresa | Luční 657, Uhlířské Janovice |
Člen | Jiří Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.1991 do 7.12.1993 |
Adresa | Lipová 520, Uhlířské Janovice |
Člen | Antonín Filip |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1992 do 7.12.1993 |
Adresa | 9.května 737, Uhlířské Janovice |
Člen | Ing. Zdeněk Kunta |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1990 do 27.9.1993 |
Adresa | , Janovická Lhota |
Místopředseda | Jaroslav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1992 do 27.9.1993 |
Adresa | Ladova 569, Uhlířské Janovice |
Místopředseda | Ing. Jaromír Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1990 do 23.11.1992 |
Adresa | Leninova 530, Přelouč |
Předseda | Miroslav Brunclík |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1990 do 23.11.1992 |
Adresa | 763, Vlašim |
Člen | Ing. Jaroslav Zlatý |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1990 do 23.11.1992 |
Adresa | Za Ferenitkou 9, Nitra |
Člen | Vladimír Dudek |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1990 do 7.1.1991 |
Adresa | K hájkům 625, Uhlířské Janovice |
Člen | Eva Pokorná |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1990 do 7.1.1991 |
Adresa | 213, Uhlířské Janovice |
Člen | Ján Urban |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1990 do 7.1.1991 |
Adresa | Novozámecká 1447/207, Zvolen |
Předseda | Jindřich Kašpar |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1969 do 25.4.1990 |
Adresa | 421, Uhlířské Janovice |
Místopředseda | Miroslav Brunclík |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1969 do 25.4.1990 |
Adresa | 763, Vlašim |
Člen | Vladimír Škramlík |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1977 do 25.4.1990 |
Adresa | 126, Postoupice |
Člen | Jaroslava Čebišová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1977 do 25.4.1990 |
Adresa | 23, Zbizuby |
Člen | Antonín Janů |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1982 do 25.4.1990 |
Adresa | Husova 21, Uhlířské Janovice |
Člen | Josef Kmoch |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1985 do 25.4.1990 |
Adresa | 11, Staňkovice |
Člen | Jaroslav Hejný |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1983 do 20.4.1989 |
Adresa | 501, Uhlířské Janovice |
Člen | Antonín Rendl |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.1983 do 10.10.1985 |
Adresa | Lipová 587, Zruč nad Sázavou |
Člen | Jan Horák |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1982 do 8.12.1983 |
Adresa | Havlíčkova 100, Kolín IV |
Člen | Štefan Horský |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1976 do 22.4.1983 |
Adresa | Pod vinohradmi 496, Nitra |
Člen | Josef Zouplna |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1977 do 12.5.1982 |
Adresa | 20, Mitrov |
Člen | Jaroslav Hejný |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1980 do 12.5.1982 |
Adresa | 501, Uhlířské Janovice |
Člen | Oldřich Vyhnálek |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.1974 do 29.9.1980 |
Adresa | 565, Uhlířské Janovice |
Člen | Evžena Vrbová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.1974 do 24.5.1977 |
Adresa | 22, Vranice |
Člen | Jaroslav Hejný |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.1974 do 24.5.1977 |
Adresa | 501, Uhlířské Janovice |
Člen | Pavel Jíša |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.1974 do 24.5.1977 |
Adresa | 84, Postupice |
Člen | Ladislav Hilš |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.1975 do 30.10.1976 |
Adresa | Kubátova 375, Uhlířské Janovice |
Člen | Ladislav Zouplna |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.1974 do 22.10.1975 |
Adresa | 20, Mitrov |
Člen | Ladislav Hilš |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1969 do 17.9.1974 |
Adresa | 40, Opatovice II |
IČO (identifikační číslo): | 00028525 |
---|---|
Jméno: | KOOPERATIVA vod družstvo |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 25. 2. 1986 |
Celkový počet živností: | 28 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Sázavská 504, Uhlířské Janovice 28504 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 2. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1994 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 21. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 20. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 20. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 20. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 21. 12. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Meloun |
---|
IČO: | 00028525 |
---|---|
Firma: | KOOPERATIVA vod družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Uhlířské Janovice |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 2. 1986 |
Sídlo: | Sázavská 504, Uhlířské Janovice 28504 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba zámků a kování |
Výroba nástrojů a nářadí |
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. |
Kompletační a dokončovací práce |
Silniční nákladní doprava |