KOOPERACE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KOOPERACE s.r.o. (15034437) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Trnavská 50, 56942 Chornice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 5. 1991 a je stále aktivní. KOOPERACE s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KOOPERACE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KOOPERACE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 23. 5. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 432 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15034437 | |
Jméno: | "KOOPERACE" společnost s ručením omezeným | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.5.1991 |
Zapsána dne: | 23.5.1991 | |
Právní poměry se řídí dodatkem č.1 ze dne 15.12.1992. | 24.11.1993 - 29.10.1996 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 3.5.1991 podlle ust. § 106 n/ zák. č. 103/90 Sb. | 23.5.1991 | |
Společníci: 1. Zemědělské družstvo Městečko Trnávka, zastoupené předsedou panem ing. Zdeňkem Fikrem 2. Zemědělské družstvo Chornice, zastoupené předsedou panem Ivanem Továrkem 3. Zemědělské družstvo Jevíčko, zastoupené předsedou panem Josefem Kopkou | 23.5.1991 - 24.11.1993 | |
Zastupování: Společnost zastupuje navenek jednatel společnosti. | 23.5.1991 - 24.11.1993 | |
Kmenové jmění. Kmenové jmění společnosti činí 5.856.787.- Kčs. Vklady jednotlivých společníků činí: a) ZD Městečko Trnávka...............2.611.836.- Kčs b) ZD Chornice.......................1.606.238.- Kčs c) ZD Jevíčko........................1.638.713.- Kčs | 23.5.1991 - 24.11.1993 |
Základní kapitál | 5 215 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Trnavská 50, Chornice 56942, Česká republika | 9.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Chornice 56942, Česká republika | 24.11.1993 - 1.3.2003 |
Adresa: | , Chornice , Česká republika | 23.5.1991 - 24.11.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pneuservis - vyjma činností uvedených v příloze č. 1, sk. 110 zák.č. 455/1991 Sb., v platném znění | 8.9.1999 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 24.11.1993 |
Silniční motorová doprava. | 24.11.1993 |
Zemědělská a lesní výroba, zpracování zemědělských a lesnických výrobků, včetně jejich odbytu a prodeje. | 24.11.1993 |
Předmětem činnosti společnosti je především zajišťování služeb a prací pro organizace, ale i občany a soukromé podnikatele a to: a) odbytová, zásobovací a nákupní činnost týkající se materiálu a náhradních dílů b) doprava a práce se stavebními mechanismy c) obchodní činnost d) sušení a granulování pícnin e) zpracování dřeva, dřevovýroba, prodej těchto výrobků | 23.5.1991 - 24.11.1993 |
jednatel | Jan Římal |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2006 |
Adresa | 115, 56802 Karle |
jednatel | Jan Římal |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2016 |
Adresa | 115, 56802 Karle |
jednatel | Jan Římal |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2006 do 9.2.2016 |
Adresa | 115, 56802 Karle |
Jednatel | Anna Hanková |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1996 do 30.10.2006 |
Adresa | Lázy 16, 56941 Městečko Trnávka |
Jednatel společnosti | Jaroslav Balabán |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1993 do 1.3.1996 |
Adresa | 56, 79862 Rozstání |
jednatel | Jaroslav Balabán |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.1991 do 24.11.1993 |
Adresa | 56, Rozstání |
IČO (identifikační číslo): | 15034437 |
---|---|
Jméno: | KOOPERACE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 6. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Trnavská 50, Chornice 56942 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Římal |
---|
IČO: | 15034437 |
---|---|
Firma: | KOOPERACE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Chornice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 6. 1991 |
Sídlo: | Trnavská 50, Chornice 56942 |
---|
Smíšené hospodářství |
Lesnictví a těžba dřeva |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty |
Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím |
Silniční nákladní doprava |