KONTAKT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KONTAKT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (15036600) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na zákopě 452/1A, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 1991 a je stále aktivní. KONTAKT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KONTAKT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KONTAKT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 62232 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15036600 | |
Jméno: | KONTAKT, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.11.1991 |
Zapsána dne: | 26.11.1991 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 31.10.2017 č.j. 30 Cm 261/2017-8, které nabylo právní moci dne 06.12.2017, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 27.12.2017 | |
Dle oznámení Ing. Petra Šimka, pověřeného soudním exekutorem JUDr. Vítem Novozámským, byly exekuce pod č.j. 1 Nc 3027/2002-5 ze dne 27. února 2002 a 2 Nc 4080/2002-8 ze dne 14. května 2002 úspěšně provedeny a řízení ukončeno. | 12.5.2003 - 12.5.2003 | |
Dle oznámení soudního exekutora Mgr. Jozefa Višvadera, byla exekuce pod č.j. 2 Nc 4098/2002-7 ze dne 12. června 2002 úspěšně provedena a řízení ukončeno. | 5.3.2003 - 5.3.2003 | |
Usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 12. června 2002 č.j. 2Nc 4098/2002-7 se nařizuje exekuce na majetek společnosti KONTAKT, spol. s.r.o., identifikační číslo 150 36 600, Moravská Třebová, Ztracená 5, PSČ 571 01. Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor Mgr. Jozef Višvader, Exekutorský úřad Praha - západ, adresa kanceláře Praha 4, U Habrovky 15/490. | 3.7.2002 - 5.3.2003 | |
Usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 14. května 2002 č.j. 2Nc 4080/2002-8 se nařizuje exekuce na majetek společnosti KONTAKT, spol. s r.o., identifikační číslo 150 36 600, Moravská Třebová, Ztracená 5, PSČ 571 01. Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský, Exekutorský úřad Brno - město, kanceláře Cejl 99, 602 00 Brno. | 19.6.2002 - 12.5.2003 | |
Usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 27. února 2002 č.j. 1 Nc 3027/2002-5 se nařizuje exekuce na majetek společnosti KONTAKT, spol. s r.o., identifikační číslo 150 36 600, Moravská Třebová, Ztracená 5, PSČ 571 01. Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský, Exekutorský úřad Brno, se sídlem Cejl čp. 99, 602 00 Brno. | 25.3.2002 - 12.5.2003 | |
Právní poměry - změna společenské smlouvy č. 2 ze dne 30.8.1994 | 19.10.1994 - 22.3.1995 | |
Ůdaje o zřízení : Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 19.11.1991 dle ust. par. 106/n zák. č. 103/90 Sb. | 26.11.1991 | |
Společníci : Jindřich Kos, Moravská Třebová, Nerudova 13, nar. 2.3.1949 Ing.Michal Burian, Moravská Třebová, Západní 81, nar. 30.10.1957 Ing.Miroslav Kos, Moravská Třebová, Nádražní 11, nar. 25.11.1952 Jan Drozd, Moravská Třebová, Západní 38, nar. 3.12.1952 | 26.11.1991 - 19.10.1994 | |
Zastupování : Společnost navenek zastupuje jednatel společnosti. | 26.11.1991 - 19.10.1994 | |
Kmenové jmění: Kmenové jmění společnosti ční 100 000,-- Kčs. Vklady jednotlivých společníků činí 25 000,--Kčs. | 26.11.1991 - 19.10.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.4.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.10.1994 - 10.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na zákopě 452/1a, Olomouc 77900, Česká republika | 10.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Jateční 181/5, Moravská Třebová 57101, Česká republika | 19.9.2014 - 10.4.2015 |
Adresa: | Jateční 5, Moravská Třebová 57101, Česká republika | 24.5.2012 - 19.9.2014 |
Adresa: | Ztracená 5, Moravská Třebová 57101, Česká republika | 19.10.1994 - 24.5.2012 |
Adresa: | nám. TGM 2, Moravská Třebová , Česká republika | 26.11.1991 - 19.10.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 10.4.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.5.2012 |
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 24.5.2012 - 10.4.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.5.2012 - 10.4.2015 |
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 24.5.2012 - 10.4.2015 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 12.8.1999 |
Montáž a údržba telekomunikačních zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu - drátová telekomunikační vedení v místních sítích, včetně navazujících kabelových souborů - telekomunikační kabely s optickými vlákny | 28.8.1996 - 24.5.2012 |
Ubytování (vyjma činností uvedených v příloze č. 3, zák. č. 455/1991 Sb.). | 15.3.1996 - 24.5.2012 |
Pořádání diskoték. | 15.3.1996 - 24.5.2012 |
Ozvučování sálů a prostranství. | 15.3.1996 - 24.5.2012 |
Zprostředkovatelská činnost. | 22.3.1995 - 24.5.2012 |
Silniční motorová doprava. | 22.3.1995 - 24.5.2012 |
Úklidové práce. | 22.3.1995 - 24.5.2012 |
Provádění bytových a občanských staveb | 19.10.1994 - 12.8.1999 |
Provádění inženýrských staveb | 19.10.1994 - 12.8.1999 |
Odvod odpadních vod a jejich čištění | 19.10.1994 - 24.5.2012 |
výroba a rozvod pitné a užitkové vody | 19.10.1994 - 24.5.2012 |
hostinská činnost /bez ubytovacích zařízení/, vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prode- je potravin na veřejných prostranstvích. | 17.3.1993 - 19.10.1994 |
Stavitel /provádění jednoduchých staveb a poddodávek/ | 4.2.1993 - 12.8.1999 |
Provádění průmyslových staveb | 4.2.1993 - 12.8.1999 |
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.2.1993 - 24.5.2012 |
- stavební činnost všeho druhu | 26.11.1991 - 4.2.1993 |
- obchodní činnost | 26.11.1991 - 4.2.1993 |
- poskytování služeb | 26.11.1991 - 4.2.1993 |
- výroba strojírenských a stavebních výrobků | 26.11.1991 - 4.2.1993 |
- doprava. | 26.11.1991 - 4.2.1993 |
V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu přísl. orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. | 26.11.1991 - 4.2.1993 |
Jednatel | Lucie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2020 |
Adresa | nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov |
Jednatel | Lucie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2017 do 11.3.2020 |
Adresa | Západní 317/83, 79604 Prostějov |
Jednatel | Lucie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2016 do 29.12.2017 |
Adresa | 22, 79804 Určice |
Jednatel | Lucie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2016 do 29.12.2017 |
Adresa | 22, 79804 Určice |
jednatel | Denisa Běhálková |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2014 do 31.8.2016 |
Adresa | 61, 78316 Jívová |
jednatel | Ing. Michal Burian |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2007 do 19.9.2014 |
Adresa | Palackého 778/21, 57101 Moravská Třebová |
jednatel | Ing. Miroslav Kos |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2007 do 19.9.2014 |
Adresa | Třešňová alej 826/8, 57101 Moravská Třebová |
jednatel | Jan Drozd |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2007 do 19.9.2014 |
Adresa | Západní 1252/38, 57101 Moravská Třebová |
Jednatel | Jindřich Kos |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1998 do 20.3.2007 |
Adresa | Nerudova 13, Moravská Třebová |
Jednatel | Jindřich Kos |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1996 do 23.7.1998 |
Adresa | Nerudova 13, Moravská Třebová |
jednatel | Jindřich K O S |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.1994 do 31.12.1996 |
Adresa | Nerudova 13, Moravská Třebová |
Společník - jednatel | Jindřich K O S |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.1991 do 19.10.1994 |
Adresa | Nerudova 13, Moravská Třebová |
IČO (identifikační číslo): | 15036600 |
---|---|
Jméno: | KONTAKT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 18 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Na zákopě 452/1, Olomouc 77900 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 2. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Přerušeno od | 15. 2. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 31. 10. 1994 |
Ukončení oprávnění | 9. 3. 2003 |
Člen statutárního orgánu: | Lucie Černá |
---|
IČO: | 15036600 |
---|---|
Firma: | KONTAKT, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 12. 1991 |
Sídlo: | Na zákopě 452/1, Olomouc 77900 |
---|
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Ubytování |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |