KONOS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KONOS s.r.o. (27691802) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého třída 200/77, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 2006 a je stále aktivní. KONOS s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o KONOS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KONOS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 52408 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27691802 | |
Jméno: | KONOS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.8.2006 |
Zapsána dne: | 1.8.2006 |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 201 000 Kč | |
Platnost od - do | 1.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého třída 200/77, Brno 61200, Česká republika | 10.12.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 200/77, Brno 61200, Česká republika | 1.8.2006 - 10.12.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 1.8.2006 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 1.8.2006 |
jednatel | Petr Oulehla |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2018 |
Adresa | ulice Čoupkových 675/38, 62400 Brno |
jednatel | Robert Kepák |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2018 |
Adresa | Bellova 379/3, 62300 Brno |
jednatel | David Ospalý |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2019 |
Adresa | 9, 79805 Myslejovice |
jednatel | David Ospalý |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2018 do 23.5.2019 |
Adresa | 9, 79804 Myslejovice |
jednatel | Robert Kepák |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 10.12.2018 |
Adresa | Bellova 379/3, 62300 Brno |
jednatel | David Ospalý |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 10.12.2018 |
Adresa | Husova 5, 60200 Brno |
jednatel | Petr Oulehla |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2014 do 1.11.2018 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Petr Oulehla |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 13.8.2014 |
Adresa | Husova 5, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 27691802 |
---|---|
Jméno: | KONOS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 8. 2006 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 4 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 1. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 8. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 8. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Robert Kepák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Oulehla |
Člen statutárního orgánu: | David Ospalý |
IČO: | 27691802 |
---|---|
Firma: | KONOS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 8. 2006 |
Sídlo: | Palackého třída 200/77, Brno 61200 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |