KONFORT CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KONFORT CZ s.r.o. (28136781) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ústecká 1070/34, 39001 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 4. 2011 a je stále aktivní. KONFORT CZ s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o KONFORT CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KONFORT CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 15. 4. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19543 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28136781 | |
Jméno: | KONFORT CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.4.2011 |
Zapsána dne: | 15.4.2011 |
Základní kapitál | 4 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.4.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.4.2011 |
jednatel | Aleš Grňák |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2011 |
Adresa | Leskovická 2661, 39003 Tábor |
IČO (identifikační číslo): | 28136781 |
---|---|
Jméno: | KONFORT CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 4. 2011 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Ústecká 1070/34, Tábor 39001 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2014 |
Přerušeno od | 1. 5. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2014 |
Přerušeno od | 1. 5. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2014 |
Přerušeno od | 1. 5. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 4. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2014 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Grňák |
---|
IČO: | 28136781 |
---|---|
Firma: | KONFORT CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 4. 2011 |
Sídlo: | Ústecká 1070, Tábor 39001 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pohostinství |