Kones CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kones CZ s.r.o. (49245937) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Malešická 2855/2b, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 1993 a je stále aktivní. Kones CZ s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Kones CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kones CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 5. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20749 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49245937 | |
Jméno: | TRADING-CENTRUM, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.5.1993 |
Zapsána dne: | 31.5.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 7.3.2014 | |
Datum sepsání notářského zápisu: 10.5.1993 | 31.5.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.5.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Malešická 2855/2b, Praha 13000, Česká republika | 13.12.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Koněvova 2660/141, Praha 13000, Česká republika | 7.3.2014 - 13.12.2019 |
Adresa: | Za hospodou 315/11, Praha 10 10000, Česká republika | 16.11.1994 - 7.3.2014 |
Adresa: | Thákurova 532/6, Praha 6 16000, Česká republika | 31.5.1993 - 16.11.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.3.2014 |
cestovní kancelář. | 19.6.1997 - 7.3.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 31.5.1993 - 7.3.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák. č. 455/9l Sb). | 31.5.1993 - 7.3.2014 |
jednatel | Ing. Tomislav Maras |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2019 |
Adresa | Pod Strání 204, 25073 Podolanka |
jednatel | Robert Maras |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2021 |
Adresa | Počernická 3225/2b, 10000 Praha |
jednatel | Ing. Tomislav Maras |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2004 do 13.12.2019 |
Adresa | Za hospodou 315/11, 10000 Praha 10 |
jednatel | Ing. Tomislav Maras nar.: 14.12.1955 |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.1997 do 10.3.2004 |
Adresa | Lodecká 2, 12000 Praha 1 |
jednatel | Ing. Tomislav Maras |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.1994 do 19.6.1997 |
Adresa | Lodecká 2, 12000 Praha 1 |
jednatel | Taťána Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.1993 do 16.11.1994 |
Adresa | Thákurova 532/6, 16000 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 49245937 |
---|---|
Jméno: | Kones CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 5. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Malešická 2855/2, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 5. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 3. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 3. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 1. 1997 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomislav Maras |
---|
IČO: | 49245937 |
---|---|
Firma: | Kones CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 5. 1993 |
Sídlo: | Malešická 2855/2, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |