KONDOR J a J, v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KONDOR J a J, v.o.s. (48119784) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Zdiměřická 1440/6, 14900 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 1993 KONDOR J a J, v.o.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o KONDOR J a J, v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KONDOR J a J, v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 8224 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48119784 | |
Jméno: | KONDOR J a J, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 29.6.1993 |
Zapsána dne: | 29.6.1993 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 16.4.1993 | 29.6.1993 | |
Tato společnost je právním nástupcem spol. KONDOR JaJ s.r.o. | 29.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zdiměřická 1440/6, Praha 14900, Česká republika | 29.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Zdiměřická 1440/6, Praha 14900, Česká republika | 3.6.1996 - 29.10.2016 |
Adresa: | Kolského , Praha 4 , Česká republika | 29.6.1993 - 3.6.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.6.1993 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodní | 29.6.1993 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 29.6.1993 |
společník | Květuše Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2016 |
Adresa | 199, 25210 Klínec |
společník | Ivan Ganický |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2016 do 17.6.2021 |
Adresa | Mazurská 523/15, 18100 Praha |
společník | Ivan Ganický |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2008 do 29.10.2016 |
Adresa | Mazurská 523/15, 18100 Praha |
společník | Květuše Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1997 do 29.10.2016 |
Adresa | Zdiměřická 1440/6, 14900 Praha |
společník | Helena Ganická |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.1997 do 6.5.2008 |
Adresa | Sladkovského náměstí 323/3, 13000 Praha |
společník | Ing. Jaroslav Čech |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.1996 do 6.10.1997 |
Adresa | Zdiměřická 1440/6, 14900 Praha |
společník | ing. Ivan Ganický |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1993 do 6.10.1997 |
Adresa | Sladkovského náměstí 323/3, 13000 Praha |
společník | ing. Jaroslav Čech |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1993 do 3.6.1996 |
Adresa | Kolského , Praha 4 |
IČO: | 48119784 |
---|---|
Firma: | KONDOR J a J, v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 6. 1993 |
Sídlo: | Zdiměřická 1440/6, Praha 14900 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |