KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA spolek (27008355) je Spolek. Sídlí na adrese Hroznová 493/5, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA spolek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 15973 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27008355 | |
Jméno: | KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA spolek | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hroznová 493/5, Praha 11800, Česká republika | 26.1.2016 |
---|
člen výkonného týmu | Doc. PhDr. Olga Lomová CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2022 |
Adresa | Klánova 383/14, 14700 Praha |
člen výkonného týmu | Blanka Fialová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2022 |
Adresa | Karoliny Světlé 317/15, 11000 Praha |
člen výkonného týmu | Mgr. Barbara Šabachová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2022 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
člen výkonného týmu | Blanka Fialová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 4.11.2022 |
Adresa | Karoliny Světlé 317/15, 11000 Praha |
člen výkonného týmu | Doc. PhDr. Olga Lomová CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2020 do 4.11.2022 |
Adresa | Klánova 383/14, 14700 Praha |
člen výkonného týmu | Alena Kopecká |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 11.7.2022 |
Adresa | Hroznová 493/5, 11800 Praha |
člen výkonného týmu | Doc. PhDr. Olga Lomová CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 19.8.2020 |
Adresa | Pštrossova 220/29, 11000 Praha |
IČO: | 27008355 |
---|---|
Firma: | KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 8. 2005 |
Sídlo: | Hroznová 493/5, Praha 11800 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |