KOMPEL, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KOMPEL, s.r.o. (47538180) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Hřebenech 81, 25281 Petrov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 1993 a je stále aktivní. KOMPEL, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KOMPEL, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KOMPEL, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18131 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47538180 | |
Jméno: | KOMPEL, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.3.1993 |
Zapsána dne: | 2.3.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.5.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Hřebenech 81, Petrov 25281, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Hřebenech 81, Petrov 25281, Česká republika | 2.3.1993 - 4.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 29.5.2024 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 29.5.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí | 29.5.2024 |
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 29.5.2024 |
elektroinstalatérství | 2.3.1993 - 29.5.2024 |
výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů | 2.3.1993 - 29.5.2024 |
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektro- niky | 2.3.1993 - 29.5.2024 |
zřizování poplašných zařízení | 2.3.1993 - 29.5.2024 |
jednatelé | Igor Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | Na Hřebenech 81, 25281 Petrov |
Člen statutárního orgánu | Lumír Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 7.10.2016 |
Adresa | Hábova 1569/18, 15500 Praha |
jednatelé | Igor Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1993 do 4.10.2016 |
Adresa | Na hřebenech 81 , Petrov u Prahy |
Člen statutárního orgánu | Lumír Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1993 do 4.10.2016 |
Adresa | Hábova 1569/18, 15500 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 47538180 |
---|---|
Jméno: | KOMPEL, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Na Hřebenech 81, Petrov 25281 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 24. 6. 2002 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 4. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 6. 11. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 6. 11. 1996 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 6. 11. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Igor Pražák |
---|
IČO: | 47538180 |
---|---|
Firma: | KOMPEL, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Petrov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 3. 1993 |
Sídlo: | Na Hřebenech 81, Petrov 25281 |
---|
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Elektrické instalace |
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů |
Opravy počítačů a periferních zařízení |