KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. (49900501) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese J. Hory 671, 27201 Kladno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1993 a je stále aktivní. KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 12. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28810 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49900501 | |
Jméno: | KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.12.1993 |
Zapsána dne: | 1.12.1993 | |
Na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti ze dne 1.11.2022 došlo u společnosti KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o., IČO: 49900501, se sídlem Kladno, J. Hory 671, jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu této odštěpené části jmění na novou nástupnickou společnost, a to Kladenská pekárna s.r.o., IČO: 17837952, se sídlem J. Hory 671, 272 01 Kladno. | 1.1.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 17.4.2014 | |
Dodatek ke společenské smlouvě ze dne 2.3.1995. | 4.5.1995 - 24.6.1997 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.6.1997 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.12.1993 - 24.6.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J. Hory 671, Kladno , Česká republika | 29.3.1994 |
---|---|---|
Adresa: | , Úlovice 5, Ročov , Česká republika | 1.12.1993 - 29.3.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 4.12.2015 |
zámečnictví, nástrojářství | 4.12.2015 |
pekařství, cukrářství | 4.12.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.12.2015 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 4.12.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.12.2015 |
mlynářství | 25.11.1998 |
výroba potravinářských polotovarů (mimo činnosti uvedené v příl. č. 1-3 živ. zák.) | 25.11.1998 - 4.12.2015 |
výroba knedlíků (mimo činnosti uvedené v příl.č. 1-3 živ.zák.) | 25.11.1998 - 4.12.2015 |
zámečnictví | 25.11.1998 - 4.12.2015 |
výroba pekařských a cukrářských výrobků (mimo činnosti uvedené v příl. 1-3 živ. zák.) | 25.11.1998 - 4.12.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.5.1995 - 4.12.2015 |
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích | 1.12.1993 - 4.12.2015 |
jednatel | Ing. Denisa Hlavová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2021 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Marek Nozar |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Ing. Denisa Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 do 30.8.2021 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Marek Nozar |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2010 do 25.3.2021 |
Adresa | J.Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Denisa Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 do 20.5.2020 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Aneta Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2019 do 20.5.2020 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
jednatel | Aneta Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2010 do 22.12.2019 |
Adresa | J.Hory 671, 27201 Kladno |
Jednatel | Paed.Dr. Jaroslava Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2013 do 18.12.2019 |
Adresa | J. Hory 671, 27201 Kladno |
Jednatel | Paed.Dr. Jaroslava Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2010 do 13.12.2013 |
Adresa | J.Hory 671, 27201 Kladno |
Jednatel | František Škuthan |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1997 do 2.8.2010 |
Adresa | Úlovice 5, Ročov |
Jednatel | Paed.Dr. Jaroslava Nozarová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1997 do 2.8.2010 |
Adresa | Úlovice 5, Ročov |
jednatel | Jaroslava Škuthanová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2000 do 2.8.2010 |
Adresa | Úlovice 5, Ročov |
Jednatel | Leoš Hamrský |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1997 do 22.10.1997 |
Adresa | Břetislavova 309/31, Liberec XII |
jednatel | Leoš Hamrský |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1993 do 24.6.1997 |
Adresa | Břetislavova 309/31 , Liberec 12 |
jednatel | František Škuthan |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1993 do 24.6.1997 |
Adresa | , Úlovice 5, Ročov |
IČO (identifikační číslo): | 49900501 |
---|---|
Jméno: | KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 1993 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 6 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 11. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 4. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
IČO: | 49900501 |
---|---|
Firma: | KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | 200 - 249 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 12. 1993 |
Sídlo: | J. Hory 671, Kladno 27201 |
---|
Výroba mlýnských výrobků |
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých |
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Výroba zámků a kování |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |