KOMETA, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KOMETA, s.r.o. (49356232) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podolská 769/122, 14700 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 4. 1993 KOMETA, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KOMETA, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KOMETA, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19812 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49356232 | |
Jméno: | KOMETA, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.4.1993 |
Zapsána dne: | 27.4.1993 | |
Založení společnosti uzavřením společenské smlouvy dne 28.1.1993. | 27.4.1993 |
Základní kapitál | 1 935 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.2.2003 | |
Základní kapitál | 1 815 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.4.1993 - 6.2.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podolská 769/122, Praha 14700, Česká republika | 7.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Podolská 769/122, Praha 14700, Česká republika | 27.4.1993 - 7.4.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor | 4.3.1999 |
nájem bytů a nebytových prostor | 27.4.1993 - 4.3.1999 |
Jednatel | ing. Ivo Zázvorka |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2017 |
Adresa | Podolská 769/122, 14700 Praha |
Jednatel | ing. Ivo Zázvorka |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.1993 do 7.4.2017 |
Adresa | Podolská 769/122, 14700 Praha |
Jednatel | Zora Velková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.1999 do 18.12.2014 |
Adresa | Podolská 769/122, 14700 Praha |
Jednatel | Tamara Tintěrová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.1996 do 4.3.1999 |
Adresa | Podolská 769/122, 14700 Praha |
Jednatel | Taťjana Landová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.1996 do 4.3.1999 |
Adresa | Podolská 769/122, 14700 Praha |
Jednatel | Stanislav Janko |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.1993 do 5.12.1996 |
Adresa | Podolská 769/122, 14700 Praha |
Jednatel | Vlastimila Hrdličková |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.1993 do 5.12.1996 |
Adresa | Podolská 769/122, 14700 Praha |
IČO: | 49356232 |
---|---|
Firma: | KOMETA, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 4. 1993 |
Sídlo: | Podolská 769/122, Praha 14700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |