Komerční směnárna C Í N O V E C v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Komerční směnárna C Í N O V E C v.o.s. (48267635) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Ševčíkova 1613/25, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 1993 a je stále aktivní. Komerční směnárna C Í N O V E C v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Komerční směnárna C Í N O V E C v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Komerční směnárna C Í N O V E C v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 17. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 3984 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48267635 | |
Jméno: | Komerční směnárna C Í N O V E C v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 17.3.1993 |
Zapsána dne: | 17.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ševčíkova 1613/25, Teplice 41501, Česká republika | 16.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Teplice 415 01 , Ševčíkova ul. 25 , Česká republika | 17.3.1993 - 16.4.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- směnárna | 17.3.1993 |
Lenka Radnická | |
Ve funkci | od 16.4.2015 |
Adresa | Ševčíkova 1613/25, 41501 Teplice |
Jednatel | Eva Secká |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 |
Adresa | Kpt. Jaroše 1617/4, 41501 Teplice |
Jednatel | Eva Secká |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1993 do 3.8.2015 |
Adresa | Teplice , 41501 kpt. Jaroše 1617/4 |
Jednatel | Lenka Radnická |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1993 do 16.4.2015 |
Adresa | Teplice , 41501 Karla Čapka 1559/11a |
Společník | Otakar Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1993 do 29.12.2004 |
Adresa | Teplice 415 01 , Ševčíkova ul. 25 |
IČO (identifikační číslo): | 48267635 |
---|---|
Jméno: | Komerční směnárna C Í N O V E C v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 17. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Eva Secká |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lenka Radnická |
IČO: | 48267635 |
---|---|
Firma: | Komerční směnárna C Í N O V E C v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 3. 1993 |
Sídlo: | Ševčíkova 1613/25, Teplice 41501 |
---|
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním |