Kolgenmen s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kolgenmen s.r.o. v likvidaci (24744883) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jeseniova 1151/55, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 10. 2010 Kolgenmen s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kolgenmen s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kolgenmen s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 10. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 170771 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24744883 | |
Jméno: | Kolgenmen s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.10.2010 |
Zapsána dne: | 5.10.2010 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 791/2023-5 ze dne 31.7.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19.9.2023. | 8.1.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.10.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeseniova 1151/55, Praha 13000, Česká republika | 2.4.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Oblouková 838/9, Praha 10100, Česká republika | 5.10.2010 - 2.4.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.10.2010 - 15.4.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 5.10.2010 |
jednatel | Mariya Lokota |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Velký Byčkiv |
jednatel | Petro Galyas |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivská obl., Voskresinci |
jednatel | Andriy Yasinskyy |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Rivne |
jednatel | Yuriy Tkachuk |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Rivne |
jednatel | Ihor Toder |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Kostylivka |
jednatel | Vasyl Hordynskyy |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Sokyrnycja |
jednatel | Svyatoslav Holiney |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Mukačevo, Korjatovyča 29 |
jednatel | Yaroslav Tsupyk |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Hruševo, Haharina 6 |
jednatel | Vasyl Bezverkhiv |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivská obl., Korolivka |
jednatel | Galyna Nykyforuk |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivská obl., Toporivci |
jednatel | Ivan Romanyak |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Lvivská obl., Novosilky |
jednatel | Roman Stashko |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Sambir, Kalyševskoho 145 |
jednatel | Mariya Mukha |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Sambir, Šuchevyča 82/66 |
jednatel | Mykola Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Kvasy |
jednatel | Zoryana Sydor |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Žydačiv, Lvivská obl., |
jednatel | Fedir Kovalenko |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Čapajevka, Čerkaská oblast |
jednatel | Mariya Ihnatyuk |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 |
Adresa | Podskalí 148/25, 25101 Říčany |
jednatel | Oryna Shutko |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 |
Adresa | Žižkova 1873/85, 58601 Jihlava |
jednatel | Antonina Zavadchykova |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 |
Adresa | Kocianova 1586/4, 15500 Praha |
jednatel | Oleksandr Chudinovych |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 |
Adresa | Na výběžku 720/12, 19000 Praha |
jednatel | Viktor Hodvan |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 |
Adresa | Hokešovo náměstí 30, 16400 Praha |
jednatel | Lyubov Katerynyuk |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 |
Adresa | K letišti 916/8, 16100 Praha |
jednatel | Galina Beyba |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 |
Adresa | , Kaliningrad, Sibirjakova 56/43 |
jednatel | Petro Hoshchuk |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2023 |
Adresa | Lípy 356, 29306 Kosmonosy |
jednatel | Vasyl Markovych |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2021 |
Adresa | Výpadová 1036/24, 15300 Praha |
jednatel | Petro Hoshchuk |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2023 do 24.8.2023 |
Adresa | Lípy 356, 29306 Kosmonosy |
jednatel | Petro Hoshchuk |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 do 9.8.2023 |
Adresa | K Třebonicům 867, 15500 Praha |
jednatel | Vasyl Markovych |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 do 26.6.2021 |
Adresa | Na nivách 968/23, 14100 Praha |
jednatel | Petro Hoshchuk |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 do 15.4.2021 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Velký Byčkiv |
jednatel | Lyubov Katerynyuk |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 do 15.4.2021 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Rachiv |
jednatel | Vasyl Markovych |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 do 15.4.2021 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Luh |
jednatel | Oryna Shutko |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 do 15.4.2021 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Rachiv |
jednatel | Mariya Ihnatyuk |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 do 15.4.2021 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Rachiv |
jednatel | Antonina Zavadchykova |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 do 15.4.2021 |
Adresa | , Ivančany, Centraljna 7 |
jednatel | Oleksandr Chudinovych |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 do 15.4.2021 |
Adresa | , Rivnenská obl., Kvasyliv |
jednatel | Viktor Hodvan |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 do 15.4.2021 |
Adresa | , Rachiv, Myru 123a |
IČO: | 24744883 |
---|---|
Firma: | Kolgenmen s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 5. 10. 2010 |
Sídlo: | Jeseniova 1151/55, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |