Kolej-klub, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kolej-klub, z.s. (01527886) je Spolek. Sídlí na adrese Údolní 150, 46841 Tanvald. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Kolej-klub, z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Kolej-klub, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kolej-klub, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 25522 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01527886 | |
Jméno: | Kolej-klub, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Údolní 150, Tanvald 46841, Česká republika | 17.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 150, Jesenný 51301, Česká republika | 10.6.2016 - 17.3.2021 |
Adresa: | Dr. E. Beneše 1182, Neratovice 27711, Česká republika | 1.1.2014 - 10.6.2016 |
Předseda | Ing. Josef Rydlo |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2024 |
Adresa | Rovná 1384, 54901 Nové Město nad Metují |
místopředseda | Hynek Posselt |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2024 |
Adresa | Komenského 350, 47125 Jablonné v Podještědí |
pokladník | Pavel Láska |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2024 |
Adresa | 17. listopadu 1186, 29301 Mladá Boleslav |
předseda | Ing. Josef Rydlo |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 do 20.1.2024 |
Adresa | Rovná 1384, 54901 Nové Město nad Metují |
pokladník | Pavel Láska |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 do 20.1.2024 |
Adresa | 17. listopadu 1186, 29301 Mladá Boleslav |
místopředseda | Hynek Posselt |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2022 do 20.1.2024 |
Adresa | Komenského 350, 47125 Jablonné v Podještědí |
místopředseda | Hynek Posselt |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 do 16.12.2022 |
Adresa | Komenského 350, 47125 Jablonné v Podještědí |
předseda, pokladník | Pavel Láska |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2022 do 16.12.2022 |
Adresa | 17. listopadu 1186, 29301 Mladá Boleslav |
předseda, pokladník | Pavel Láska |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2018 do 2.6.2022 |
Adresa | Čechova 413, 29401 Bakov nad Jizerou |
pokladník | Ing. Přemysl Hojka |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 do 10.7.2018 |
Adresa | SNP 1552/5, 46601 Jablonec nad Nisou |
předseda | Pavel Láska |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 do 10.7.2018 |
Adresa | Čechova 413, 29401 Bakov nad Jizerou |
předseda | Přemysl Hojka |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 do 16.5.2017 |
Adresa | SNP 1552/5, 46601 Jablonec nad Nisou |
místopředseda | Radek Mansfeld |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 do 16.5.2017 |
Adresa | Dr. E. Beneše 1182, 27711 Neratovice |
pokladník | Lukáš Sloboda |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 16.5.2017 |
Adresa | Anenská 547/6, 46007 Liberec |
pokladník | Lukáš Sloboda |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 do 15.7.2016 |
Adresa | Pazderkova 932/1, 46006 Liberec |
IČO (identifikační číslo): | 01527886 |
---|---|
Jméno: | Kolej-klub, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 22. 3. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Údolní 150, Tanvald 46841 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 5. 2016 |
IČO: | 01527886 |
---|---|
Firma: | Kolej-klub, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Tanvald |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 3. 2013 |
Sídlo: | Údolní 150, Tanvald 46841 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |