Kokos z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kokos z.s. (09252371) je Spolek. Sídlí na adrese 92, 53861 Kočí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2020 Kokos z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kokos z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kokos z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 8. 7. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13417 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09252371 | |
Jméno: | Kokos z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 8.7.2020 |
Zapsána dne: | 8.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 92, Kočí 53861, Česká republika | 8.7.2020 |
---|
člen výboru | Luděk Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 |
Adresa | 13, 53861 Kočí |
člen výboru | Jan Ratman |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 |
Adresa | 223, 53861 Kočí |
ČLEN VÝBORU | Petr Moučka |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2022 |
Adresa | 16, 53941 Kameničky |
PŘEDSEDA SPOLKU | Lenka Svobodová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2022 |
Adresa | 132, 53861 Kočí |
ČLEN VÝBORU | Petr Moučka |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2022 do 18.12.2022 |
Adresa | 16, 53941 Kameničky |
PŘEDSEDA SPOLKU | Lenka Svobodová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2022 do 18.12.2022 |
Adresa | 132, 53861 Kočí |
předseda | Petr Moučka |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 7.12.2022 |
Adresa | 16, 53941 Kameničky |
člen výboru | Lenka Svobodová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2020 do 7.12.2022 |
Adresa | 132, 53861 Kočí |
IČO: | 09252371 |
---|---|
Firma: | Kokos z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Kočí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 7. 2020 |
Sídlo: | 92, Kočí 53861 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |