Kohlweg & Bodo s.r.o. - odštěpný závod má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kohlweg & Bodo s.r.o. - odštěpný závod (62832549) je Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku. Sídlí na adrese Slovenská 397, 68766 Strání. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 5. 1996 a je stále aktivní. Kohlweg & Bodo s.r.o. - odštěpný závod má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Kohlweg & Bodo s.r.o. - odštěpný závod nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kohlweg & Bodo s.r.o. - odštěpný závod na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 5. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 11983 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62832549 | |
Jméno: | Kohlweg & Bodo s.r.o. - odštěpný závod | |
Právní forma: | Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku | 13.5.1996 |
Zapsána dne: | 13.5.1996 | |
Zrušení: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby se ruší ke dni 31.12.2023 na základě Notářského zápisu N 171/2023, NZ 28181/2023, NCRls 28932/2023 ze dne 5.10.2023 | 31.12.2023 | |
Zastupování: Odštěpný závod zastupuje odpovědný vedoucí Ing. Daniel Sedlecký, RČ 610105/0802, bytem Květná 397, PSČ 687 66, který je oprávněn ke všem právním úkonům týkajících se odštěpného závodu. | 25.7.2001 - 31.12.2023 | |
Způsob zastupování: odštěpný závod zastupuje vedoucí, který je oprávněn ke všem právním úkonům týkajících se odštěpného závodu. | 13.5.1996 - 25.7.2001 | |
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným | 13.5.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slovenská 397, Strání 68766, Česká republika | 21.5.1996 |
---|---|---|
Adresa: | , Květná , Česká republika | 13.5.1996 - 21.5.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 19.8.2003 |
zemní práce | 13.5.1996 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.5.1996 |
Člen statutárního orgánu | Ing. Daniel Sedlecký |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2024 |
Adresa | Slovenská 397, 68766 Strání |
Člen statutárního orgánu | Ing. Daniel Sedlecký |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2023 do 3.3.2024 |
Adresa | Severní Vršava 4442, 76001 Zlín |
Člen statutárního orgánu | Ing. Daniel Sedlecký |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2017 do 31.12.2023 |
Adresa | Severní Vršava 4442, 76001 Zlín |
Člen statutárního orgánu | Ing. Daniel Sedlecký |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 do 20.12.2017 |
Adresa | Slovenská 397, 68766 Strání |
Člen statutárního orgánu | Ing. Daniel Sedlecký |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2001 do 15.11.2016 |
Adresa | Slovenská 397, 68766 Strání |
Člen statutárního orgánu | ing. Daniel Střílka |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1996 do 25.7.2001 |
Adresa | Slovenská 397, 68766 Strání |
Člen statutárního orgánu | ing. Daniel Střílka |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.1996 do 21.5.1996 |
Adresa | , Květná |
IČO (identifikační číslo): | 62832549 |
---|---|
Jméno: | Kohlweg & Bodo s.r.o. - odštěpný závod |
Právní forma podnikání: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Vznik první živnosti: | 13. 5. 1996 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Slovenská 397, Strání 68766 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2003 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 5. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Daniel Sedlecký |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Daniel Sedlecký |
IČO: | 62832549 |
---|---|
Firma: | Kohlweg & Bodo s.r.o. - odštěpný závod |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Strání |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 5. 1996 |
Sídlo: | Slovenská 397, Strání 68766 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |