Köder s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Köder s.r.o. (49622714) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Prioru 1059/1, 16100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 1993 a je stále aktivní. Köder s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Köder s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Köder s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24624 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49622714 | |
Jméno: | HMS - hygienické systémy, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.11.1993 |
Zapsána dne: | 25.11.1993 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 2.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.7.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Prioru 1059/1, Praha 6 16100, Česká republika | 2.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | U Prioru 1059/1, Praha 16100, Česká republika | 2.7.2014 |
Adresa: | U Prioru 1, Praha 6 16100, Česká republika | 5.11.2009 - 2.7.2014 |
Adresa: | U Prioru l , Praha 6 16000, Česká republika | 25.11.1993 - 5.11.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák.č. 455/9l Sb.). | 25.11.1993 - 2.7.2014 |
jednatel | Robert Frank Köder |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | Stollberger Str. 42 , Jahnsdorf/Erzgeb. OT Pfaffenhain |
jednatel | Ing. Zdeněk Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2009 do 24.2.2015 |
Adresa | Stochovská 239/26, 16100 Praha 6 |
jednatel | ing. Zdeněk Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1993 do 5.11.2009 |
Adresa | Stochovská 239/26 , 16000 Praha 6-Ruzyně |
jednatel | Ing. Zdeněk Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2009 do 5.11.2009 |
Adresa | Stochovská 239/26, 16100 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 49622714 |
---|---|
Jméno: | Köder s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | U Prioru 1059/1, Praha 16100 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Robert Frank Köder |
---|
IČO: | 49622714 |
---|---|
Firma: | Köder s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 11. 1993 |
Sídlo: | U Prioru 1059/1, Praha 16100 |
---|
Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky |
Nespecializovaný velkoobchod |