Koberce Kovářová s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Koberce Kovářová s.r.o. (27292461) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykova třída 668/29, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 4. 2006 a je stále aktivní. Koberce Kovářová s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Koberce Kovářová s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Koberce Kovářová s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 4. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22919 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27292461 | |
Jméno: | Koberce Kovářová s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.4.2006 |
Zapsána dne: | 12.4.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.4.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova třída 668/29, Teplice 41501, Česká republika | 21.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykova tř. 668/29, Teplice 41501, Česká republika | 12.4.2006 - 21.11.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.11.2014 |
zasilatelství | 12.4.2006 - 21.11.2014 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 12.4.2006 - 21.11.2014 |
Jednatel | David Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2021 |
Adresa | Okružní 159/13, 41712 Proboštov |
Jednatel | David Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2009 do 2.7.2021 |
Adresa | Okružní 159/13, 41712 Proboštov |
jednatel | Joly Kovářová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2006 do 14.7.2009 |
Adresa | Okružní 159/13, 41712 Proboštov |
jednatel | David Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2006 do 14.7.2009 |
Adresa | Kollárova 569, 41742 Krupka |
IČO (identifikační číslo): | 27292461 |
---|---|
Jméno: | Koberce Kovářová s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 4. 2006 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Masarykova třída 668/29, Teplice 41501 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | David Kovář |
---|
IČO: | 27292461 |
---|---|
Firma: | Koberce Kovářová s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 4. 2006 |
Sídlo: | Masarykova třída 668/29, Teplice 41501 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |