Knihovna Václava Havla, nadační fond má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Knihovna Václava Havla, nadační fond (27169413) je Obecně prospěšná společnost. Sídlí na adrese Ostrovní 129/13, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2004 a je stále aktivní. Knihovna Václava Havla, nadační fond má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Knihovna Václava Havla, nadační fond nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Knihovna Václava Havla, nadační fond na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 7. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | O 338 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27169413 | |
Jméno: | Knihovna Václava Havla, o.p.s. | |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost | 26.7.2004 |
Zapsána dne: | 26.7.2004 | |
Knihovna Václava Havla, nadační fond, vznikl změnou právní formy obecně prospěšné společnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s., se sídlem Ostrovní 129/13, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 271 69 413, ke dni 1. 6. 2023. | 1.6.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ostrovní 129/13, Praha 11000, Česká republika | 25.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Kateřinská 487/18, Praha 12800, Česká republika | 15.1.2013 - 25.5.2015 |
Adresa: | Voršilská 130/10, Praha 11000, Česká republika | 26.7.2004 - 15.1.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.6.2009 - 1.6.2023 |
organizace archivní, archivně badatelské, dokumentační a knihovnické činnosti zaměřené na dílo Václava Havla a dokumenty či věci s jeho působením související a odborná analýza jejich vlivu na život a sebereflexi společnosti | 26.7.2004 - 1.6.2023 |
plnění vhodnými způsoby (například formou expozic) funkce vzdělávací a popularizační, a tím přibližovat veřejnosti historický význam zápasu za lidská práva a svobody v době totality a tvorbu občanské společnosti v době budování demokracie | 26.7.2004 - 1.6.2023 |
organizování vědeckého výzkumu a publikační činnost v oblasti svého zájmu | 26.7.2004 - 1.6.2023 |
organizování klubových a rozmanitých veřejných setkání navazující svým duchem a obsahem na shora uvedené úkoly obecně prospěšné společnosti | 26.7.2004 - 1.6.2023 |
Člen správní rady | Mgr. Ing. Vítězslav Paděra |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 |
Adresa | Sladkovského 2059, 53002 Pardubice |
Člen správní rady | Luboš Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 |
Adresa | Zemědělská 1576/10, 16000 Praha |
Člen správní rady | MgA. David Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | Butovická 978/16a, 15800 Praha |
předseda správní rady | Gabriel Eichler |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2023 |
Adresa | Rašínovo nábřeží 2000/78, 12000 Praha |
Člen správní rady | Mgr. Iva Baranová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2024 |
Adresa | U Rajské zahrady 1019/18, 13000 Praha |
Člen správní rady | Mgr. Iva Baranová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 do 16.5.2024 |
Adresa | Slovenská 1946, 35601 Sokolov |
Člen správní rady | Gabriel Eichler |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 do 19.9.2023 |
Adresa | Rašínovo nábřeží 2000/78, 12000 Praha |
Člen správní rady | MgA. David Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 do 14.6.2023 |
Adresa | Butovická 906/16d, 15800 Praha |
Člen statutárního orgánu | Michael Žantovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 1.6.2023 |
Adresa | Nad Šárkou 755/38, 16000 Praha |
Člen statutárního orgánu | Marta Smolíková |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2012 do 10.9.2015 |
Adresa | Mánesova 1405/55, 12000 Praha |
Člen statutárního orgánu | Martin Palouš |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 31.7.2012 |
Adresa | Na Kampě 515/8, 11800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 27169413 |
---|---|
Jméno: | Knihovna Václava Havla, nadační fond |
Právní forma podnikání: | Nadační fond |
Vznik první živnosti: | 26. 7. 2004 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ostrovní 129/13, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. David Dušek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vítězslav Paděra |
Člen statutárního orgánu: | Gabriel Eichler |
Člen statutárního orgánu: | Luboš Veselý |
Člen statutárního orgánu: | Iva Baranová |
IČO: | 27169413 |
---|---|
Firma: | Knihovna Václava Havla, nadační fond |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 7. 2004 |
Sídlo: | Ostrovní 129/13, Praha 11000 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Činnosti knihoven a archivů |