Kmedis s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kmedis s.r.o. (06001921) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ke Kalvárii 1363/8, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 4. 2017 Kmedis s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kmedis s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kmedis s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 4. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 274372 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06001921 | |
Jméno: | Kmedis s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.4.2017 |
Zapsána dne: | 7.4.2017 |
Základní kapitál | 6 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ke Kalvárii 1363/8, Praha 15500, Česká republika | 12.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Prusíkova 2577/16, Praha 15500, Česká republika | 22.8.2022 - 12.4.2023 |
Jednatel | Ing. Petr Foukal |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2022 do 12.4.2023 |
Adresa | Fibichova 3474/71, 69002 Břeclav |
Jednatel | MUDr. Ľuboš Kmeť |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2017 do 26.10.2022 |
Adresa | Ke Kalvárii 1363/8, 15500 Praha |
IČO: | 06001921 |
---|---|
Firma: | Kmedis s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 4. 2017 |
Sídlo: | Ke Kalvárii 1363/8, Praha 15500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |