KLV Group a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KLV Group a.s. (09506888) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Plzeňská 3350/18, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 9. 2020 a je stále aktivní. KLV Group a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KLV Group a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KLV Group a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 9. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25670 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09506888 | |
Jméno: | KLV Group a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 11.9.2020 |
Zapsána dne: | 11.9.2020 |
Základní kapitál | 2 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 12.5.2022 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 11.9.2020 - 12.5.2022 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 21 | 12.5.2022 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 20.11.2020 - 12.5.2022 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 11.9.2020 - 20.11.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 3350/18, Praha 15000, Česká republika | 12.5.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika | 11.9.2020 - 12.5.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 12.5.2022 |
Pronájem nemovitých věcí. | 20.11.2020 |
Správa vlastního jmění. | 20.11.2020 |
Projektová činnost ve výstavbě | 20.11.2020 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 20.11.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.11.2020 - 12.5.2022 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 11.9.2020 - 20.11.2020 |
Správa vlastního majetku. | 11.9.2020 - 20.11.2020 |
člen představenstva | Ing. Richard Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2023 |
Adresa | Sokolovská 161/2A, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Tomáš Čech |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2022 |
Adresa | Lodžská 464/10, 18100 Praha |
Předseda představenstva | Miloslav Lafek |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2023 |
Adresa | Na Příkopě 542, 43201 Kadaň |
člen představenstva | Ing. Richard Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2022 do 9.9.2023 |
Adresa | 81, 78811 Loučná nad Desnou |
Předseda představenstva | Miloslav Lafek |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 6.4.2023 |
Adresa | Obránců míru 1106, 43201 Kadaň |
Člen představenstva | Michal Kočić |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 12.5.2022 |
Adresa | Mládežnická 1640, 43111 Jirkov |
Člen představenstva | Jan Vytiska |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 12.5.2022 |
Adresa | 240, 37701 Jindřichův Hradec |
statutární ředitel | Ing. Vilém Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2020 do 20.11.2020 |
Adresa | V rovinách 863/20, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 09506888 |
---|---|
Jméno: | KLV Group a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 11. 9. 2020 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2020 |
IČO: | 09506888 |
---|---|
Firma: | KLV Group a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 9. 2020 |
Sídlo: | Plzeňská 3350/18, Praha 15000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |