KLUB ZeKo, spolek "^ v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KLUB ZeKo, spolek "^ v likvidaci"^ (04610369) je Spolek. Sídlí na adrese 41, 34101 Velký Bor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2015 KLUB ZeKo, spolek "^ v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KLUB ZeKo, spolek "^ v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KLUB ZeKo, spolek "^ v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 22. 12. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7479 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04610369 | |
Jméno: | KLUB ZeKo, spolek | |
Právní forma: | Spolek | 22.12.2015 |
Zapsána dne: | 22.12.2015 | |
Rozhodnutím členské schůze ze dne 09.02.2017 byl spolek zrušen s likvidací. | 17.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 41, Velký Bor 34101, Česká republika | 22.12.2015 |
---|
členka klubu | Iveta Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2020 |
Adresa | Křimická 541, 33027 Vejprnice |
pokladník | Blanka Kolková |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2021 |
Adresa | U Špejcharu 733, 33026 Tlučná |
pokladník | Blanka Kolková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 13.8.2021 |
Adresa | 25, 34101 Velký Bor |
členka klubu | Iveta Malečková |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 13.9.2020 |
Adresa | Křimická 541, 33027 Vejprnice |
předseda | Zdeněk Kolka |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 20.12.2018 |
Adresa | 25, 34101 Velký Bor |
členka klubu | Iveta Malečková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 2.11.2016 |
Adresa | 25, 34101 Velký Bor |
členka klubu | Iveta Malečková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 2.11.2016 |
Adresa | 25, 34101 Velký Bor |
IČO: | 04610369 |
---|---|
Firma: | KLUB ZeKo, spolek "^ v likvidaci"^ |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Velký Bor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 12. 2015 |
Sídlo: | 41, Velký Bor 34101 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |