Klub z Viktorky, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub z Viktorky, z.s. (67985289) je Spolek. Sídlí na adrese U Kapličky 1633, 25088 Čelákovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Klub z Viktorky, z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Klub z Viktorky, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub z Viktorky, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9001 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 67985289 | |
Jméno: | Klub z Viktorky, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Kapličky 1633, Čelákovice 25088, Česká republika | 17.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Rumunská 1460/35, Čelákovice 25088, Česká republika | 1.1.2014 - 17.3.2021 |
člen předsednictva | Slavomil Fabiš |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2024 |
Adresa | Nechvílova 1840/11, 14800 Praha |
Předseda předsednictva | Jan Kohoutek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 |
Adresa | U Kapličky 1633, 25088 Čelákovice |
Místopředseda předsednictva | Daniel Híře |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 |
Adresa | Na Stráni 1668, 25088 Čelákovice |
člen předsednictva | Daniel Busta |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 |
Adresa | Jana Kamaráda 1994, 25088 Čelákovice |
člen předsednictva | Vladimír Soulek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 |
Adresa | Květinová 1865, 25088 Čelákovice |
člen předsednictva | Slavomil Fabiš |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 do 22.3.2024 |
Adresa | Hráského 1927/19, 14800 Praha |
IČO: | 67985289 |
---|---|
Firma: | Klub z Viktorky, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Čelákovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 5. 1998 |
Sídlo: | U Kapličky 1633, Čelákovice 25088 |
---|
Provozování sportovních zařízení |
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |