Klub vojenských výsadkových veteránů Praha, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub vojenských výsadkových veteránů Praha, z.s. (26644231) je Spolek. Sídlí na adrese Čínská 1949/35, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Klub vojenských výsadkových veteránů Praha, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub vojenských výsadkových veteránů Praha, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub vojenských výsadkových veteránů Praha, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 14120 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26644231 | |
Jméno: | Klub vojenských výsadkových veteránů Praha, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Výkonný výbor není v době podání návrhu na zápis změn kompletní. Dva z členů výkonného výboru zvolených na výročním shromáždění v prosinci 2014 a potvrzeni členskou schůzí konanou dne 14.5.2015 z funkce ze zdravotních a osobních důvodů odstoupili. Doplňkové volby budou organizovány na další členské schůzi. | 22.9.2015 - 14.12.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čínská 1949/35, Praha 16000, Česká republika | 22.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | U Sluncové 8/6, Praha 8 18600, Česká republika | 1.1.2014 - 22.9.2015 |
člen výkonného výboru | Karmela Štrajtová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2018 |
Adresa | sídl. U Cukrovaru 1078, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen výkonného výboru | Bc. Milan Krejza |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2018 |
Adresa | Purkyňovo nám. 327, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen výboru | Miloš Semorád |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2021 |
Adresa | K Horoměřicům 1184/41, 16500 Praha |
člen výboru | Ing. David Vratislavský |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2021 |
Adresa | Jeremenkova 374/19, 14700 Praha |
Člen výkonného výboru | Mgr. Jan Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2024 |
Adresa | Laudova 1007/21, 16300 Praha |
předseda Klubu a výkonného výboru | doc. Ing. Pavel Gavlas CSc., |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2015 |
Adresa | Čínská 1949/35, 16000 Praha |
místopředseda Klubu a výkonného výboru | Pavel Břeský |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2015 |
Adresa | Vondroušova 1196/51, 16300 Praha |
člen výboru | Libor Plachký |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2021 do 20.2.2024 |
Adresa | 49, 74784 Uhlířov |
člen výboru | Jaroslav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2021 do 20.2.2024 |
Adresa | 54, 26252 Vysoký Chlumec |
člen výkonného výboru | Stanislav Lacina |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2015 do 20.2.2024 |
Adresa | V Zelených 49, 25084 Květnice |
člen výkonného výboru | Jan Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2015 do 14.12.2021 |
Adresa | Za Příkopem 715, 25241 Dolní Břežany |
člen výkonného výboru | Deahoň Tvrz |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2015 do 14.12.2021 |
Adresa | Úvalská 3173/4b, 10000 Praha |
člen výkonného výboru | Ing. Vladimír Duchoň |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2018 do 28.4.2020 |
Adresa | Socháňova 1129/7, 16300 Praha |
člen výkonného výboru | Miloš Semorád |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2015 do 10.5.2018 |
Adresa | K Horoměřicům 1184/41, 16500 Praha |
člen výkonného výboru | Petr Korb |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2015 do 8.8.2017 |
Adresa | Mukařovská 2113/38, 10000 Praha |
IČO: | 26644231 |
---|---|
Firma: | Klub vojenských výsadkových veteránů Praha, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 10. 2003 |
Sídlo: | Čínská 1949/35, Praha 16000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |