Klub vodních sportů Znojmo z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub vodních sportů Znojmo z.s. (49438433) je Spolek. Sídlí na adrese 9. května 483, 66461 Rajhrad. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Klub vodních sportů Znojmo z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Klub vodních sportů Znojmo z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub vodních sportů Znojmo z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4268 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49438433 | |
Jméno: | Klub vodních sportů Znojmo z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 15.7.2014 - 4.8.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 9. května 483, Rajhrad 66461, Česká republika | 4.8.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Resslova 2476/26, Znojmo 66902, Česká republika | 15.7.2014 - 4.8.2018 |
Adresa: | , Vranov nad Dyjí , | 1.1.2014 - 15.7.2014 |
předseda | Bc. Michal Nosek |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | 9. května 483, 66461 Rajhrad |
pokladník | Josef Motyčka |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | Javorová 3726/1, 69501 Hodonín |
člen spolkové rady | Lenka Krejzová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | Na Zvolenci 2371/46, 69003 Břeclav |
jednatel | Petr Durec |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2018 do 15.8.2023 |
Adresa | Zemědělská 142, 66463 Žabčice |
pokladník | Josef Motyčka |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2020 do 15.8.2023 |
Adresa | Javorová 3726/1, 69501 Hodonín |
předseda | Michal Nosek |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2018 do 15.8.2023 |
Adresa | 9. května 483, 66461 Rajhrad |
hospodář | Libuše Durcová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2018 do 15.5.2020 |
Adresa | Zemědělská 142, 66463 Žabčice |
pokladník | Lenka Krejzová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2018 do 15.5.2020 |
Adresa | Na Zvolenci 2371/46, 69003 Břeclav |
člen spolkové rady | Josef Motyčka |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2018 do 15.5.2020 |
Adresa | Javorová 3726/1, 69501 Hodonín |
jednatel | Petr Durec |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 4.8.2018 |
Adresa | Zemědělská 142, 66463 Žabčice |
předseda | Ing. Pavel Maštera |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 4.8.2018 |
Adresa | Resslova 2476/26, 66902 Znojmo |
pokladník | Ivana Mašterová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 4.8.2018 |
Adresa | Aninská 3295/2, 67181 Znojmo |
IČO (identifikační číslo): | 49438433 |
---|---|
Jméno: | Klub vodních sportů Znojmo z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 22. 10. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 9. května 483, Rajhrad 66461 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Motyčka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lenka Krejzová |
Člen statutárního orgánu: | Michal Nosek |
Člen statutárního orgánu: | Petr Durec |
Člen statutárního orgánu: | Libuše Durcová |
IČO: | 49438433 |
---|---|
Firma: | Klub vodních sportů Znojmo z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Rajhrad |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 10. 1993 |
Sídlo: | 9. května 483, Rajhrad 66461 |
---|
Ubytování |
Ostatní sportovní činnosti |