Klub veslařů mělnických 1881, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub veslařů mělnických 1881, z.s. (65601793) je Spolek. Sídlí na adrese Rybáře 743/15, 27601 Mělník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Klub veslařů mělnických 1881, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub veslařů mělnických 1881, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub veslařů mělnických 1881, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7702 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65601793 | |
Jméno: | Klub veslařů mělnických 1881, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybáře 743/15, Mělník 27601, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
člen výboru | Ing. Michal Vondrouš |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | Vlasákova 2683/15, 27601 Mělník |
člen výboru | Jan Tislický |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2023 |
Adresa | Vinohradská 3937, 27601 Mělník |
Předseda výboru | Ing. Pavel Štyler |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2022 |
Adresa | 73, 27731 Malý Újezd |
člen výboru | Ing. Rudolf Hradecký |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2023 |
Adresa | Kpt. Jaroše 583/45, 27601 Mělník |
člen výboru | Ing. Jan Krejza |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2023 |
Adresa | Pražská 2614, 27601 Mělník |
místopředseda výboru | Petr Vondrouš |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2023 |
Adresa | Kosmonautů 3022, 27601 Mělník |
člen výboru | Radek Andrle |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2023 |
Adresa | 203, 27741 Kly |
člen výboru | Pavlína Plaskurová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2023 |
Adresa | Na Staré cestě 2882, 27601 Mělník |
člen výboru | Štěpán Keller |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2023 |
Adresa | Pod Vrchem 2990, 27601 Mělník |
Místopředseda výboru | Ing. Pavel Štyler |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2017 do 31.12.2022 |
Adresa | 73, 27731 Malý Újezd |
Předseda výboru | Jakub Kulhánek |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2017 do 31.12.2022 |
Adresa | Krombholcova 562/31, 27601 Mělník |
IČO (identifikační číslo): | 65601793 |
---|---|
Jméno: | Klub veslařů mělnických 1881, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 18. 9. 1996 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Rybáře 743/15, Mělník 27601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Vondrouš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | ing. Pavel Štyler |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Rudolf Hradecký |
Člen statutárního orgánu: | Petr Vondrouš |
Člen statutárního orgánu: | Aleš Křížek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Krejza |
Člen statutárního orgánu: | Radek Andrle |
Člen statutárního orgánu: | Pavlína Plaskurová |
Člen statutárního orgánu: | Štěpán Keller |
Člen statutárního orgánu: | Jan Tislický |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Krejza |
IČO: | 65601793 |
---|---|
Firma: | Klub veslařů mělnických 1881, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Mělník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 9. 1996 |
Sídlo: | Rybáře 743/15, Mělník 27601 |
---|
Provozování sportovních zařízení |