Klub sportovního tance Jesenicka z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub sportovního tance Jesenicka z.s. (01778595) je Spolek. Sídlí na adrese Josefa Hory 1114/7, 79001 Jeseník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Klub sportovního tance Jesenicka z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub sportovního tance Jesenicka z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub sportovního tance Jesenicka z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13613 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01778595 | |
Jméno: | Klub sportovního tance Jesenicka z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Jatek 916/8, Jeseník 79001, Česká republika | 12.9.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Josefa Hory 1114/7, Jeseník 79001, Česká republika | 1.1.2014 - 12.9.2024 |
předseda správní rady | Jaroslav Kavický |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2024 |
Adresa | Wolkerova 715, 79376 Zlaté Hory |
Předseda správní rady | Jaroslav Kavický |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2016 do 12.9.2024 |
Adresa | Wolkerova 715, 79376 Zlaté Hory |
IČO: | 01778595 |
---|---|
Firma: | Klub sportovního tance Jesenicka z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Jeseník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 6. 2013 |
Sídlo: | Josefa Hory 1114/7, Jeseník 79001 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |