Klub Sluníčko - Unijazz z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub Sluníčko - Unijazz z. s. (48894966) je Spolek. Sídlí na adrese Radnická 1007, 59231 Nové Město na Moravě. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Klub Sluníčko - Unijazz z. s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Klub Sluníčko - Unijazz z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub Sluníčko - Unijazz z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4796 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48894966 | |
Jméno: | Klub Sluníčko - Unijazz z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radnická 1007, Nové Město na Moravě 59231, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
2. místopředseda | Jan Trusina |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2021 |
Adresa | náměstí Jiřího z Lobkovic 2195/1, 13000 Praha |
1. místopředseda | David Jun |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 |
Adresa | Libušina 137, 59202 Svratka |
Předseda | Jan Lavický |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2018 |
Adresa | 22, 51771 Ledce |
2. místopředseda | Jan Trusina |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 do 19.6.2021 |
Adresa | Kavanova 464, 53351 Pardubice |
Předseda | Jan Lavický |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 do 27.10.2018 |
Adresa | Pardubická 324, 53701 Chrudim |
Předseda | Jan Lavický |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 do 27.10.2018 |
Adresa | Pardubická 324, 53701 Chrudim |
IČO (identifikační číslo): | 48894966 |
---|---|
Jméno: | Klub Sluníčko - Unijazz z. s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 24. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 3. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 3. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 1. 5. 2006 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 5. 8. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Trusina |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Lavický |
Člen statutárního orgánu: | David Jun |
IČO: | 48894966 |
---|---|
Firma: | Klub Sluníčko - Unijazz z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Nové Město na Moravě |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 6. 1994 |
Sídlo: | Radnická 1007, Nové Město na Moravě 59231 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |