Klub rodičů ZŠ Čachovice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Komenského 96, 29443 Čachovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Klub rodičů ZŠ Čachovice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub rodičů ZŠ Čachovice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub rodičů ZŠ Čachovice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7301 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01434667 | |
Jméno: | Klub rodičů ZŠ Čachovice, z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 96, Čachovice 29443, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda výboru | Ing. Ondřej Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2022 |
Adresa | 167, 29443 Lipník |
Místopředsedkyně výboru | Lucie Vlčková Ladová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2022 |
Adresa | 106, 28802 Jizbice |
Hospodářka | Alena Kubínová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2022 |
Adresa | Na Prstýnku 78, 29443 Všejany |
Předsedkyně | Lucie Jánská |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2015 do 9.7.2022 |
Adresa | Družstevní 46, 29443 Čachovice |
Místopředsedkyně | Gabriela Müllerová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2015 do 9.7.2022 |
Adresa | Loučenská 16, 29443 Vlkava |
IČO: | 01434667 |
---|---|
Firma: | Klub rodičů ZŠ Čachovice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Čachovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 2. 1996 |
Sídlo: | Komenského 96, Čachovice 29443 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |