Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s. (69387818) je Spolek. Sídlí na adrese J. Pešaty 1313/11, 41901 Duchcov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3342 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69387818 | |
Jméno: | Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J. Pešaty 1313/11, Duchcov 41901, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Místopředseda | Hana Dršková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | Malá okružní 882/9, 41901 Duchcov |
Ekonom | Jakub Kučírek |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2023 |
Adresa | Rokle 130, 41501 Teplice |
Předseda | Ing. Jaroslav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2020 |
Adresa | 5. května 1071/2, 41901 Duchcov |
Ekonom | Jakub Kučírek |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 do 16.8.2023 |
Adresa | V Domkách 1384/11, 41901 Duchcov |
Ekonom | Helena Jakešová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2019 do 18.1.2023 |
Adresa | J. A. Komenského 1201/19, 41901 Duchcov |
Místopředseda | Hana Duchková |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2020 do 25.8.2022 |
Adresa | Malá okružní 882/9, 41901 Duchcov |
Místopředseda | Bc. Martina Smutná |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 15.9.2020 |
Adresa | Vrchlického 836/6, 41901 Duchcov |
Předseda | Jaroslava Skývová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 15.9.2020 |
Adresa | Zelenkova 568/6, 41901 Duchcov |
Ekonom | Mgr. Jana Olahová Štemberková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 4.5.2019 |
Adresa | Tyršova 1207/33, 41901 Duchcov |
IČO: | 69387818 |
---|---|
Firma: | Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Duchcov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 3. 1999 |
Sídlo: | J. Pešaty 1313/11, Duchcov 41901 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |