Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, z.s. (09152326) je Spolek. Sídlí na adrese Hauptova 591, 15600 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 5. 2020 Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 5. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 73375 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09152326 | |
Jméno: | Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 22.5.2020 |
Zapsána dne: | 22.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hauptova 591, Praha 15600, Česká republika | 22.5.2020 |
---|
předseda | Tomáš Bohatec |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Vilímkova 1244, 15600 Praha |
místopředseda | Kateřina Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Žabovřeská 57, 15600 Praha |
člen | Kateřina Ziková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Vilímkova 1242, 15600 Praha |
člen | Dagmar Fleischmanová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Na Baních 1038, 15600 Praha 5 |
hospodář | Klára Hloupá |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2024 |
Adresa | Ke Dračkám 947, 15600 Praha |
hospodář | Klára Hloupá |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 do 11.7.2024 |
Adresa | Ke Dračkám 947, 15600 Praha |
předseda | Tomáš Bohatec |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2020 do 9.7.2024 |
Adresa | Vilímkova 1244, 15600 Praha |
místopředseda | Kateřina Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2020 do 9.7.2024 |
Adresa | Žabovřeská 57, 15600 Praha |
hospodář | Mgr. Lenka Hlubinková |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2020 do 9.7.2024 |
Adresa | Studniční 1445, 15600 Praha |
člen | Klára Hloupá |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2020 do 9.7.2024 |
Adresa | Ke Dračkám 947, 15600 Praha |
člen | Kateřina Ziková |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2020 do 9.7.2024 |
Adresa | Vilímkova 1242, 15600 Praha |
IČO: | 09152326 |
---|---|
Firma: | Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Zbraslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 5. 2020 |
Sídlo: | Hauptova 591, Praha 15600 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |