Klub OČJ, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub OČJ, z. s. (67799272) je Spolek. Sídlí na adrese Slepá 548, 25303 Chýně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Klub OČJ, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub OČJ, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub OČJ, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9118 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 67799272 | |
Jméno: | Klub OČJ, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slepá 548, Chýně 25303, Česká republika | 2.11.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Balbínova 224/3, Praha 12000, Česká republika | 1.1.2014 - 2.11.2021 |
Člen výboru | Adéla Špínová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | Pod Nouzovem 969/5, 19700 Praha |
Člen výboru | Jiří Kozlík |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2023 |
Adresa | Luhovská 1734/13, 18200 Praha |
Člen výboru | Petr Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2021 |
Adresa | Slepá 548, 25303 Chýně |
Člen výboru | Tereza Rundová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2021 |
Adresa | Augustinova 2068/6, 14800 Praha |
Člen výboru | Kateřina Rysová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2021 |
Adresa | Zahradní 381, 38732 Sedlice |
Člen výboru | Jiří Kozlík |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2021 do 9.6.2023 |
Adresa | Pod bání 2023/9, 18000 Praha |
Člen výboru | Adéla Špínová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2021 do 18.3.2022 |
Adresa | Komenského 1005, 51101 Turnov |
IČO: | 67799272 |
---|---|
Firma: | Klub OČJ, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Chýně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 6. 1998 |
Sídlo: | Slepá 548, Chýně 25301 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |