Klub motoristů - Krnov, Cvilín, zapsaný spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub motoristů - Krnov, Cvilín, zapsaný spolek (44742126) je Spolek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Klub motoristů - Krnov, Cvilín, zapsaný spolek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub motoristů - Krnov, Cvilín, zapsaný spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub motoristů - Krnov, Cvilín, zapsaný spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12749 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44742126 | |
Jméno: | Klub motoristů - Krnov, Cvilín, zapsaný spolek | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tolstého 2439/43A, Krnov 79401, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
hospodář, člen výboru | Vladimír Motl |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2023 |
Adresa | B. Němcové 733/36, 79395 Město Albrechtice |
člen výboru | Ing. Jaroslav Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2023 |
Adresa | U Hořiny 317/35, 74771 Brumovice |
jednatel, člen výboru | Zdeněk Kubálek |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2023 |
Adresa | SPC N 450/58, 79401 Krnov |
jednatel, člen výboru | Stanislav Halaška |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2023 |
Adresa | SPC G 463/38, 79401 Krnov |
člen výboru | Petr Onderka |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2023 |
Adresa | Myslbekova 214/11, 79401 Krnov |
člen výboru | Pavel Toman |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2023 |
Adresa | Jesenická 2022/25, 79401 Krnov |
pokladník, člen výboru | Ing. Jan Valer |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2023 do 29.8.2024 |
Adresa | SPC G 458/33, 79401 Krnov |
člen výboru | Ing. Jaroslav Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2023 do 24.11.2023 |
Adresa | E. Hakena 2150/10, 79401 Krnov |
hospodář, člen výboru | Vladimír Motl |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2023 do 21.7.2023 |
Adresa | Dvořákův okruh 2149/13, 79401 Krnov |
IČO: | 44742126 |
---|---|
Firma: | Klub motoristů - Krnov, Cvilín, zapsaný spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 8. 1992 |
Sídlo: | Tolstého 2439/43, Krnov 79401 |
---|
Provozování sportovních zařízení |