Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. (09677976) je Spolek. Sídlí na adrese J. Božana 3141, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 2020 Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 12. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 19502 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09677976 | |
Jméno: | Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 9.12.2020 |
Zapsána dne: | 9.12.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J. Božana 3141, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 9.12.2020 |
---|
Předseda | Mgr. Martina Matýsková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2023 |
Adresa | 308, 73911 Pržno |
Místopředseda | Romana Vladárová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2023 |
Adresa | Novodvorská 3057, 73801 Frýdek-Místek |
Člen výboru | Jana Ondrušíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2023 |
Adresa | 90, 73925 Žabeň |
Člen výboru | Bc. Alena Habernalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2023 |
Adresa | 538, 73801 Frýdek-Místek |
Místopředseda | Romana Vladárová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2022 do 13.4.2023 |
Adresa | Novodvorská 3057, 73801 Frýdek-Místek |
Člen výboru | Bc. Alena Habernalová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 do 13.4.2023 |
Adresa | 538, 73801 Frýdek-Místek |
Předseda | Michaela Sukovská |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2020 do 13.4.2023 |
Adresa | Novodvorská 3059, 73801 Frýdek-Místek |
Místopředseda | Romana Jílková |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2020 do 18.5.2022 |
Adresa | Novodvorská 3057, 73801 Frýdek-Místek |
Člen výboru | Bc. Alena Habernalová |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2020 do 14.1.2021 |
Adresa | Novodvorská 3052, 73801 Frýdek-Místek |
IČO: | 09677976 |
---|---|
Firma: | Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 12. 2020 |
Sídlo: | J. Božana 3141, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |