Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s. (70860327) je Spolek. Sídlí na adrese Sportovní 288, 28571 Vrdy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 539 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70860327 | |
Jméno: | Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sportovní 288, Vrdy 28571, Česká republika | 8.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jankovcova 1522/53, Praha 17000, Česká republika | 1.1.2014 - 8.2.2016 |
člen výboru | Denisa Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | 120, 27713 Záryby |
předseda výboru | Jaroslav Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2021 |
Adresa | Sportovní 288, 28571 Vrdy |
ekonom | Barbora Duspivová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2021 |
Adresa | Mezi Silnicemi 295/10, 32600 Plzeň |
člen výboru | Jana Ošoncová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2021 |
Adresa | Gagarinova 1430/13, 69201 Mikulov |
člen výboru | Kateřina Mjartanová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2021 |
Adresa | 213, 54232 Úpice |
člen výboru | Václava Rybárová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2021 do 22.2.2023 |
Adresa | 43, 33011 Nadryby |
člen | Markéta Hartmannová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2016 do 26.11.2021 |
Adresa | 101, 28106 Vitice |
člen | Ing Zdeňka Vaňourková |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2016 do 26.11.2021 |
Adresa | Churáňovská 2695/3, 15000 Praha |
ekonomka | Ing Kateřina Milbachová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2016 do 26.11.2021 |
Adresa | 95, 34701 Obora |
člen | Václava Rybárová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2016 do 26.11.2021 |
Adresa | 43, 33011 Nadryby |
předseda výboru | Jaroslav Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2016 do 26.11.2021 |
Adresa | Sportovní 288, 28571 Vrdy |
IČO: | 70860327 |
---|---|
Firma: | Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Vrdy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 6. 1990 |
Sídlo: | Sportovní 288, Vrdy 28571 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |